EP0375676 - TUBE DE DRAINAGE DU SINUS MAXILLAIRE, DISPOSITIF D'INTRODUCTION ET DISPOSITIF DE PER AGE D'UN TROU DESTINE A SON POSITIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.07.1993 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.07.1993 | Demande réputée retirée | publié le 25.08.1993 [1993/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BERG, Olle Elfviksvägen 66 S-181 47 Lidingö / SE | Pour tous les Etats désignés LEJDEBORN, Lars Västergöksvägen 70 S-162 24 Vällingby / SE | [1990/27] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1990/27] | Mandataire(s) | Ström, Tore, et al Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [N/P] |
Précédent [1990/27] | Ström, Tore, et al Ström & Gulliksson AB Studentgatan 1 P.O. Box 4188 S-203 13 Malmö / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87906276.8 | 19.08.1987 | [1990/27] | WO1987SE00364 | Langue de dépôt | SV | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8901350 | Date: | 23.02.1989 | Langue: | EN | [1989/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0375676 | Date: | 04.07.1990 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.02.1989, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1990/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 23.02.1989 | Classification | IPC: | A61M27/00 | [1990/27] | CPC: |
A61M27/002 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB, IT [1990/27] | Titre | Allemand: | DRAINAGERÖHRCHEN FÜR DIE KIEFERNHÖHLE, VORRICHTUNG ZUM EINSETZEN DESSELBEN SOWIE VORRICHTUNG ZUM ERZEUGEN EINES LOCHES ZUM POSITIONIEREN DESSELBEN | [1990/27] | Anglais: | A DRAINAGE TUBE FOR SINUS MAXILLARIS, A MEANS FOR ITS INSERTION AND A MEANS FOR MAKING A HOLE FOR ITS POSITIONING | [1990/27] | Français: | TUBE DE DRAINAGE DU SINUS MAXILLAIRE, DISPOSITIF D'INTRODUCTION ET DISPOSITIF DE PER AGE D'UN TROU DESTINE A SON POSITIONNEMENT | [1990/27] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Entrée dans la phase régionale | 28.02.1989 | Traduction produite | 03.03.1990 | Taxe nationale de base payée | 03.03.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.02.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 10.03.1989 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 19.02.1990 | Requête en examen déposée [1990/27] | 23.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 16.07.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 20.11.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.03.1993 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/34] | 31.03.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.10.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.08.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.1990 | 04   M06   Taxe payée le   05.10.1990 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]SE416881 (WERGE ANDERS CARL EDWARD); | [E]SE450996 (BERG OLLE, et al); | [A]DE2355644 (AKIYAMA TAICHIRO); | [A]EP0137528 (FUNDATECH SA [CH]); | [A]US2452813 (WADE STANLEY M); | [A]US3807409 (PAPARELLA M, et al); | [A]US3871380 (HEROS RICARDO J) |