EP0324795 - FAUTEUIL ROULANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.12.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DANECKER, Benno Grafing 11 D-8201 Halfing / DE | [1989/30] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1989/30] | Mandataire(s) | Flach, Dieter Rolf Paul, et al Andrae l Westendorp Patentanwälte Partnerschaft Adlzreiterstrasse 11 83022 Rosenheim / DE | [N/P] |
Précédent [1989/30] | Flach, Dieter Rolf Paul, Dipl.-Phys., et al Patentanwälte Andrae/Flach/Haug/Kneissl Prinzregentenstrasse 24 D-83022 Rosenheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87907322.9 | 05.11.1987 | [1989/30] | WO1987EP00679 | Numéro de priorité, date | DE19863638091 | 07.11.1986 Format original publié: DE 3638091 | [1989/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8803399 | Date: | 19.05.1988 | Langue: | DE | [1988/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0324795 | Date: | 26.07.1989 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.1988, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1989/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0324795 | Date: | 29.01.1992 | Langue: | DE | [1992/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.05.1988 | Classification | IPC: | A61G5/00 | [1989/30] | CPC: |
A61G5/00 (EP,US);
A61G5/085 (EP,US);
A61G5/0891 (EP,US);
A61G5/121 (EP,US);
A61G5/125 (EP,US);
A61G5/128 (EP,US);
A61G2203/723 (EP,US);
A61G5/02 (EP,US);
A61G5/10 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1989/30] | Titre | Allemand: | ROLLSTUHL | [1989/30] | Anglais: | WHEEL-CHAIR | [1989/30] | Français: | FAUTEUIL ROULANT | [1989/30] | Dossier détruit : | 15.01.2000 | Entrée dans la phase régionale | 06.05.1989 | Taxe nationale de base payée | 06.05.1989 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.05.1989 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.04.1988 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: BE | 06.05.1989 | Requête en examen déposée [1989/30] | 22.01.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.05.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.08.1991 | Taxe de délivrance payée | 02.08.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.10.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/03] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 29.01.1992 | FR | 29.01.1992 | GB | 29.01.1992 | IT | 29.01.1992 | NL | 29.01.1992 | SE | 29.01.1992 | [2007/52] |
Précédent [1999/42] | BE | 29.01.1992 | |
GB | 29.01.1992 | ||
IT | 29.01.1992 | ||
NL | 29.01.1992 | ||
SE | 29.01.1992 | ||
FR | 19.06.1992 | ||
Précédent [1993/14] | BE | 29.01.1992 | |
GB | 29.01.1992 | ||
NL | 29.01.1992 | ||
SE | 29.01.1992 | ||
FR | 19.06.1992 | ||
Précédent [1992/46] | BE | 29.01.1992 | |
NL | 29.01.1992 | ||
SE | 29.01.1992 | ||
FR | 19.06.1992 | ||
Précédent [1992/38] | BE | 29.01.1992 | |
NL | 29.01.1992 | ||
SE | 29.01.1992 | ||
Précédent [1992/37] | NL | 29.01.1992 | |
SE | 29.01.1992 | ||
Précédent [1992/32] | SE | 29.01.1992 | Cité dans | Recherche internationale | GB1216476 [ ] (TRIANG PEDIGREE LTD [GB]); | FR2307697 [ ] (METABIO [FR]); | FR2441362 [ ] (BERGMAN PER [SE]); | US4300249 [ ] (TAYLOR FRANCIS H); | FR2515031 [ ] (SPASTICS SOC [GB]); | FR2526311 [ ] (SINCOPLAS [FR]); | DE3304793 [ ] (OLIVER KLEIN GMBH [DE]); | DE8521183U [ ]; | US4593929 [ ] (WILLIAMS RONALD H [US]); | DE3526985 [ ] (QUEISSER KLAUS) | Examen | WO8501205 |