EP0289623 - INSTALLATION DE PROSPECTION DU TYPE A RADAR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.07.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.12.1999 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 09.02.2000 [2000/06] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OSAKA GAS CO., LTD 1 Hiranomachi 5-chome, Higashi-ku Osaka-shi Osaka, 541 / JP | [N/P] |
Précédent [1988/45] | Pour tous les Etats désignés OSAKA GAS CO., LTD 1 Hiranomachi 5-chome, Higashi-ku Osaka-shi, Osaka, 541 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KAWANO, Akio 808-153, Higashigaokacho Kishiwada-shi Osaka 596 / JP | 02 /
TSUNASAKI, Masaru 387-33, Hikisounishicho Sakai-shi Osaka 591 / JP | [1988/45] | Mandataire(s) | Pellmann, Hans-Bernd, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1994/08] | Pellmann, Hans-Bernd, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | ||
Précédent [1988/45] | Pellmann, Hans-Bernd, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 87907340.1 | 04.11.1987 | [1988/45] | WO1987JP00852 | Numéro de priorité, date | JP19860266405 | 08.11.1986 Format original publié: JP 26640586 | JP19870140436 | 03.06.1987 Format original publié: JP 14043687 | [1988/45] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8803656 | Date: | 19.05.1988 | Langue: | EN | [1988/11] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0289623 | Date: | 09.11.1988 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.1988, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1988/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0289623 | Date: | 29.09.1993 | Langue: | EN | [1993/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.05.1988 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.08.1990 | Classification | IPC: | G01S7/34, G01S13/88 | [1988/45] | CPC: |
G01S7/34 (EP,US);
G01S13/0209 (EP,US);
G01S13/885 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1988/45] | Titre | Allemand: | RADARGERÄT ZUR UNTERGRUNDERFORSCHUNG | [1988/45] | Anglais: | RADAR-TYPE UNDERGROUND PROSPECTING APPARATUS | [1988/45] | Français: | INSTALLATION DE PROSPECTION DU TYPE A RADAR | [1988/45] | Entrée dans la phase régionale | 07.07.1988 | Traduction produite | 07.07.1988 | Taxe nationale de base payée | 07.07.1988 | Taxe de recherche payée | 07.07.1988 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.07.1988 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.07.1988 | Requête en examen déposée [1988/45] | 03.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.08.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.08.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.12.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.02.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.04.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.07.1993 | Taxe de délivrance payée | 01.07.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.06.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.11.1989 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.11.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | LU | 30.11.1993 | [2000/06] | Citations: | Recherche | [A]US3806795 (MOREY R); | [AP]US4706031 (MICHIGUCHI YOSHIHIRO [JP], et al) | Recherche internationale | JPS57176710U [ ]; | US4502009 [ ] (RODIERE CHARLES [FR], et al); | JPS61112283U [ ] |