EP0276856 - Système de prétraitement d'une fonction trigonométrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.05.1996 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.05.1996 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 17.07.1996 [1996/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1988/31] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sasahara, Misayo NEC Corporation 33-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | [1988/31] | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 26 01 62 80058 München / DE | [N/P] |
Précédent [1988/31] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Postfach 26 01 62 D-80058 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88101245.4 | 28.01.1988 | [1988/31] | Numéro de priorité, date | JP19870019302 | 28.01.1987 Format original publié: JP 1930287 | [1988/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0276856 | Date: | 03.08.1988 | Langue: | EN | [1988/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0276856 | Date: | 13.03.1991 | Langue: | EN | [1991/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0276856 | Date: | 26.07.1995 | Langue: | EN | [1995/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.01.1991 | Classification | IPC: | G06F7/548 | [1988/31] | CPC: |
G06F1/0353 (EP,US);
G06F7/548 (EP,US);
G06F2101/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1988/31] | Titre | Allemand: | Vorbearbeitungssystem für eine trigonometrische Funktion | [1988/31] | Anglais: | Trigonometric function preprocessing system | [1988/31] | Français: | Système de prétraitement d'une fonction trigonométrique | [1988/31] | Procédure d'examen | 28.01.1988 | Requête en examen déposée [1988/31] | 04.11.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.05.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.11.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.01.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.04.1995 | Taxe de délivrance payée | 20.04.1995 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.04.1996 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1996/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.01.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.01.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.01.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.01.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 19.01.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR2544106 (LICENTIA GMBH [DE]); | [A]US3735110 (LECOMTE C) | [A] - PROCEEDINGS OF THE SPRING JOINT COMPUTER CONFERENCE, Atlantic City, N.J., 5th - 7th May 1970, pages 417,430,431, Afips Press, Montvale, N.J., US; A.S. ZUKIN et al.: "Architecture of a real-time fast fourier radar signal processor" |