EP0289701 - Moteur à combustion turbocompressé multicylindre à allumage externe [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.06.1993 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 04.08.1993 [1993/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing.h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porschestrasse 42 70435 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1988/45] | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing.h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porschestrasse 42 D-70435 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Gietzen, Staas, Dipl.-Ing. Rosenstrasse 1 D-7107 Obereisesheim / DE | 02 /
Beer, Michael Uhlandstrasse 32 D-7251 Wimsheim / DE | 03 /
Hain, Klaus, Dipl.-Ing. Obere Torstrasse 10 D-7250 Leonberg / DE | [1988/45] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88101458.3 | 02.02.1988 | [1988/45] | Numéro de priorité, date | DE19873715062 | 06.05.1987 Format original publié: DE 3715062 | [1988/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0289701 | Date: | 09.11.1988 | Langue: | DE | [1988/45] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0289701 | Date: | 14.06.1989 | Langue: | DE | [1989/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0289701 | Date: | 12.08.1992 | Langue: | DE | [1992/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.04.1989 | Classification | IPC: | F02P7/02, F02P7/04, H01T13/16 | [1989/21] | CPC: |
F02P7/04 (EP,US);
F02P7/021 (EP,US)
|
Précédent IPC [1988/45] | F02P7/02, F02P7/04 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1988/45] | Titre | Allemand: | Fremdgezündete Mehrzylinder-Brennkraftmaschine mit Turbolader | [1988/45] | Anglais: | Multicylinder turbo-compressed engine with external ignition | [1988/45] | Français: | Moteur à combustion turbocompressé multicylindre à allumage externe | [1988/45] | Procédure d'examen | 17.10.1989 | Requête en examen déposée [1989/50] | 13.12.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 06.02.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.1992 | Taxe de délivrance payée | 14.04.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.05.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.12.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2195825 (PRICE NATHAN C); | [A]US2207368 (ARTHUR JAMES L); | [A]US2257781 (JAKOB BOHLI); | [A]US2310575 (CATTANEO ALFRED G); | [A]US2323792 (CATTANEO ALFRED G); | [A]FR2464379 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) |