EP0279438 - Procédé de préparation de trifluorure de bore pur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.02.1992 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.02.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 25.03.1992 [1992/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 67063 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1988/34] | Pour tous les Etats désignés BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-67063 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Leutner, Bernd, Dr. Taunusstrasse 17 D-6710 Frankenthal / DE | 02 /
Reich, Hans Heiner, Dr. Kranichstrasse 11 D-6700 Ludwigshafen / DE | [1988/34] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88102333.7 | 18.02.1988 | [1988/34] | Numéro de priorité, date | DE19873705283 | 19.02.1987 Format original publié: DE 3705283 | [1988/34] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0279438 | Date: | 24.08.1988 | Langue: | DE | [1988/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0279438 | Date: | 03.04.1991 | Langue: | DE | [1991/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.1988 | Classification | IPC: | C01B35/06 | [1988/34] | CPC: |
C01B35/061 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB [1988/34] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von reinem Bortrifluorid | [1988/34] | Anglais: | Process for the preparation of pure boron trifluoride | [1988/34] | Français: | Procédé de préparation de trifluorure de bore pur | [1988/34] | Procédure d'examen | 13.07.1988 | Requête en examen déposée [1988/37] | 05.06.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.07.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.10.1990 | Taxe de délivrance payée | 15.10.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.01.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | DE1159911 [ ] (RIEDEL DE HAEN AG); | DE1667393 [ ] (BASF AG) |