EP0285832 - Assemblage de formules autographiques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.04.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.04.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 19.05.1993 [1993/20] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bühler, Walter Edelweissring 38 D-8901 Königsbrunn / DE | [1988/41] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1988/41] | Mandataire(s) | Patentanwälte Kirschner & Grosse Forstenrieder Allee 59 81476 München / DE | [N/P] |
Précédent [1988/41] | Patentanwälte Kirschner & Grosse Forstenrieder Allee 59 D-81476 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88103640.4 | 08.03.1988 | [1988/41] | Numéro de priorité, date | DE19870005322U | 10.04.1987 Format original publié: DE 8705322 U | [1988/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0285832 | Date: | 12.10.1988 | Langue: | DE | [1988/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0285832 | Date: | 26.07.1989 | Langue: | DE | [1989/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0285832 | Date: | 27.05.1992 | Langue: | DE | [1992/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.1989 | Classification | IPC: | B41L1/36, B41M5/124 | [1992/22] | CPC: |
B41L1/22 (EP,US);
Y10S428/914 (EP,US);
Y10T428/24901 (EP,US)
|
Précédent IPC [1989/29] | B41L1/36, B41M5/12, B41M5/10, B41M5/22 | ||
Précédent IPC [1988/41] | B41L1/36 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [1988/41] | Titre | Allemand: | Durchschreibeformularsatz | [1988/41] | Anglais: | Manifolding assembly | [1988/41] | Français: | Assemblage de formules autographiques | [1988/41] | Procédure d'examen | 15.12.1989 | Requête en examen déposée [1990/06] | 19.06.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 04.09.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.11.1991 | Taxe de délivrance payée | 28.11.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP56051383 ; | [Y]US3011905 (NEWMAN DOUGLAS A); | [X]US3314814 (NEWMAN DOUGLAS A); | [Y]FR2239858 (KORES SA [FR]); | [Y]FR2350208 (MEAD CORP [US]); | [E]FR2604951 (ECONO MAILER LTD [GB]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 5, no. 108 (M-78) 780 14 Juli 1981, & JP-A-56 051 383 (NAGAI KAABONINKI K.K.) 08 Mai 1981., & JP56051383 A 00000000 |