EP0282019 - Masses de moulage thermoplastiques transparentes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 23.09.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.09.1993 | Retrait de la demande | publié le 10.11.1993 [1993/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [1988/37] | Pour tous les Etats désignés HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Inventeur(s) | 01 /
Wieners, Gerhard, Dr. Unterweg 17 D-6000 Frankfurt am Main / DE | 02 /
Heumüller, Rudolf, Dr. Sodener Weg 1 D-6232 Bad Soden am Taunus / DE | 03 /
Coutandin, Jochen, Dr. Friedenstrasse 3 D-6551 Bretzenheim / DE | 04 /
Groh, Werner, Dr. Geisenheimer Strasse 93 D-6000 Frankfurt am Main 71 / DE | 05 /
Herbrechtsmeier, Peter, Dr. Friedrich-Stolze-Strasse 10 D-6240 Königstein/Taunus / DE | [1988/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88103683.4 | 09.03.1988 | [1988/37] | Numéro de priorité, date | DE19873707923 | 12.03.1987 Format original publié: DE 3707923 | [1988/37] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0282019 | Date: | 14.09.1988 | Langue: | DE | [1988/37] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0282019 | Date: | 21.03.1990 | Langue: | DE | [1990/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.01.1990 | Classification | IPC: | C08F20/18, G02B1/04 | [1988/37] | CPC: |
G02B6/02033 (EP);
C08F20/22 (EP);
G02B1/04 (EP)
| C-Set: |
G02B1/04, C08L33/16 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1988/37] | Titre | Allemand: | Transparente thermoplastische Formmasse | [1988/37] | Anglais: | Transparent thermoplastic moulding compounds | [1988/37] | Français: | Masses de moulage thermoplastiques transparentes | [1988/37] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 30.05.1990 | Requête en examen déposée [1990/50] | 29.01.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.07.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 10.09.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.09.1993 | Demande retirée par le demandeur [1993/45] | Requête en poursuite de la procédure de: | 10.09.1992 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 10.09.1992 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 28.09.1992 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.02.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3143535 ; | [AD]US3022277 |