EP0288835 - Dispositif magnétique pour la tomographie de spin nucléaire comportant des bobines supraconductrices isolées et un écran thermique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.01.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.12.2007 | Changement - Extinction dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 09.01.2008 [2008/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1988/44] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Schmettow, Dieter, Dr. Ludwig-Sand-Strasse 3 D-8520 Erlangen / DE | 02 /
Ries, Günter, Dr. Schobertweg 2 D-8520 Erlangen / DE | [1988/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88105998.4 | 14.04.1988 | [1988/44] | Numéro de priorité, date | DE19873714017 | 27.04.1987 Format original publié: DE 3714017 | [1988/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0288835 | Date: | 02.11.1988 | Langue: | DE | [1988/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0288835 | Date: | 04.04.1990 | Langue: | DE | [1990/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.08.1988 | Classification | IPC: | G01R33/38, G01R33/42, H01F7/22 | [1990/14] | CPC: |
G01R33/3815 (EP,US)
|
Précédent IPC [1988/44] | G01N24/02, G01N24/06, H01F7/22 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [1988/44] | Titre | Allemand: | Magnetsystem einer Anlage zur Kernspintomographie mit supraleitenden Einzelspulen und einem Kälteschild | [1988/44] | Anglais: | Magnet system for a nuclear spin tomography installation with superconducting single coils and a radiation shield | [1988/44] | Français: | Dispositif magnétique pour la tomographie de spin nucléaire comportant des bobines supraconductrices isolées et un écran thermique | [1988/44] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 07.12.1988 | Requête en examen déposée [1989/05] | 31.07.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 12.09.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 06.10.1989 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.10.1989 | Taxe de délivrance payée | 26.10.1989 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.01.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/12] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 30.04.1990 | NL | 01.11.1990 | DE | 01.01.1991 | [2008/02] |
Précédent [1991/40] | NL | 01.11.1990 | |
DE | 01.01.1991 | ||
Précédent [1991/33] | NL | 01.11.1990 | Citations: | Recherche | [A]EP0156239 (GEN ELECTRIC [US]); | [A]US4291541 (KNEIP JR GEORGE D, et al); | [A]DE1212626 (GEN ELECTRIC); | [A]DE1763771 (SIEMENS AG); | [AD]DE3344047 (BBC BROWN BOVERI & CIE [CH]) | [A] - CRYOGENICS, Band 24, Nr. 2, Februar 1984, Seiten 59-62, Butterworth & Co. (Publishers) Ltd, Guildford, Surrey, GB; K. PIETERMAN et al.: "A 1.5 T superconducting magnet with closed cooling system for spin-imaging: an outline" | [A] - JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Band 25, Nr. 6, Juni 1986, Seiten L443-L445, Tokyo, JP; A. YAMAMOTO et al.: "Quench characteristics and operational stability of the TOPAZ thin superconducting solenoid" |