Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
07.12.2007 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 09.01.2008 [2008/02] |
15.08.1991 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 02.10.1991 [1991/40] |
26.06.1991 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 14.08.1991 [1991/33] |
26.01.1991 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 20.03.1991 [1991/12] |
17.02.1990 | Délivrance (prévue) | publié le 04.04.1990 [1990/14] |
26.07.1989 | Premier rapport d'examen | |
14.12.1988 | Requête en examen présentée | publié le 01.02.1989 [1989/05] |
17.09.1988 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 02.11.1988 [1988/44] |