EP0292777 - Procédé de fabrication d'un élément métallique revêtu de céramique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.06.1991 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant État(s) actualisé(s): FR | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INTERATOM Gesellschaft mit beschränkter Haftung Friedrich-Ebert-Strasse D-51429 Bergisch Gladbach / DE | [1988/48] | Inventeur(s) | 01 /
Yarahmadi, Mohamed, Dr. Eichhornstrasse 18 D-6400 Fulda / DE | [1988/48] | Mandataire(s) | Fuchs, Franz-Josef, et al Postfach 22 13 17 80503 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/09] | Fuchs, Franz-Josef, Dr.-Ing., et al Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | ||
Précédent [1989/05] | Mehl, Ernst, Dipl.-Ing. Postfach 22 13 17 D-80503 München / DE | ||
Précédent [1988/48] | Mehl, Ernst, Dipl.-Ing. Postfach 22 13 17 D-8000 München 22 / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88107493.4 | 09.05.1988 | [1988/48] | Numéro de priorité, date | DE19873717152 | 21.05.1987 Format original publié: DE 3717152 | [1988/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0292777 | Date: | 30.11.1988 | Langue: | DE | [1988/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0292777 | Date: | 16.08.1990 | Langue: | DE | [1990/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.10.1988 | Classification | IPC: | B22D19/00, C23C28/00, F01N7/16, F02B77/02 | [1988/48] | CPC: |
F01N13/16 (EP,US);
B22D19/00 (EP,US);
C23C28/00 (EP,US);
F02B77/02 (EP,US);
F05C2201/043 (EP,US);
F05C2203/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1988/48] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung eines keramikbeschichteten metallischen Bauteils | [1988/48] | Anglais: | Method for manufacture of a ceramic coated metallic component | [1990/33] | Français: | Procédé de fabrication d'un élément métallique revêtu de céramique | [1988/48] |
Précédent [1988/48] | Method for manufacture of a cerimac coated metallic component | Procédure d'examen | 21.12.1988 | Requête en examen déposée [1989/08] | 21.06.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.06.1989 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.12.1989 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 16.02.1990 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.02.1990 | Taxe de délivrance payée | 26.02.1990 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.05.1991 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1991/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 16.08.1990 | ES | 16.08.1990 | FR | 16.08.1990 | GB | 16.08.1990 | IT | 16.08.1990 | NL | 16.08.1990 | SE | 16.08.1990 | AT | 09.05.1991 | [2006/14] |
Précédent [2002/24] | BE | 16.08.1990 | |
ES | 16.08.1990 | ||
GB | 16.08.1990 | ||
IT | 16.08.1990 | ||
NL | 16.08.1990 | ||
SE | 16.08.1990 | ||
FR | 04.01.1991 | ||
AT | 09.05.1991 | ||
Précédent [2002/23] | BE | 16.08.1990 | |
GB | 16.08.1990 | ||
IT | 16.08.1990 | ||
NL | 16.08.1990 | ||
SE | 16.08.1990 | ||
FR | 04.01.1991 | ||
AT | 09.05.1991 | ||
Précédent [1999/42] | BE | 16.08.1990 | |
GB | 16.08.1990 | ||
IT | 16.08.1990 | ||
NL | 16.08.1990 | ||
FR | 04.01.1991 | ||
AT | 09.05.1991 | ||
Précédent [1992/46] | BE | 16.08.1990 | |
GB | 16.08.1990 | ||
NL | 16.08.1990 | ||
FR | 04.01.1991 | ||
AT | 09.05.1991 | ||
Précédent [1991/49] | BE | 16.08.1990 | |
GB | 16.08.1990 | ||
NL | 16.08.1990 | ||
FR | 04.01.1991 | ||
Précédent [1991/41] | BE | 16.08.1990 | |
GB | 16.08.1990 | ||
NL | 16.08.1990 | ||
Précédent [1991/34] | BE | 16.08.1990 | |
NL | 16.08.1990 | ||
Précédent [1991/33] | NL | 16.08.1990 | Citations: | Recherche | [Y]JP6179818 ; | [A]JP59108848 ; | [A]JP5985866 ; | [A]FR928322 (PHILIPS NV); | [Y]US2763919 (KEMPE ROBERT A, et al); | [A]US4376374 (BOTHWELL BRUCE E [CH]); | [A]US4546048 (GUENTHER WILLIAM D [US]) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 10, Nr. 253 (M-512)[2309], 29. August 1986; & JP-A-61 79 818 (HINO MOTORS LTD) 23-04-1986, & JP6179818 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 227 (M-332)[1664], 18. Oktober 1984; & JP-A-59 108 848 (NISSAN JIDOSHA K.K.) 23-06-1984, & JP59108848 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 193 (C-241), 5. September 1984, Seite 87 C 241; & JP-A-59 85 866 (MITSUBISHI JUKOGYO K.K.) 17-05-1984, & JP5985866 A 00000000 |