EP0298442 - Pompe et procédé de séparation de gaz du fluide à pomper [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.02.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés A. AHLSTROM CORPORATION 29600 Noormarkku / FI | [N/P] |
Précédent [1991/02] | Pour tous les Etats désignés A. AHLSTROM CORPORATION FIN-29600 Noormarkku / FI | ||
Précédent [1989/39] | Pour tous les Etats désignés A. AHLSTROM CORPORATION SF-29600 Karhula / FI | ||
Précédent [1989/02] | Pour tous les Etats désignés A. AHLSTROM CORPORATION FIN-29600 Noormarkku / FI | Inventeur(s) | 01 /
Niskanen, Toivo Maariankatu 10B 18 SF-49400 Hamina / FI | [1989/02] | Mandataire(s) | Füchsle, Klaus, et al Hoffmann - Eitle ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR / DE | [N/P] |
Précédent [1989/02] | Füchsle, Klaus, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88110778.3 | 06.07.1988 | [1989/02] | Numéro de priorité, date | FI19870002967 | 06.07.1987 Format original publié: FI 872967 | [1989/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0298442 | Date: | 11.01.1989 | Langue: | EN | [1989/02] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0298442 | Date: | 05.04.1989 | Langue: | EN | [1989/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0298442 | Date: | 01.04.1992 | Langue: | EN | [1992/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.02.1989 | Classification | IPC: | F04D9/00, F04D29/70 | [1989/02] | CPC: |
F04D29/708 (EP,US);
F04D9/003 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/02] | Titre | Allemand: | Pumpe und Verfahren zur Abscheidung von Gas aus einem zu fördernde Fluidum | [1989/02] | Anglais: | A pump and a method of separating gas by such from a fluid to be pumped | [1989/02] | Français: | Pompe et procédé de séparation de gaz du fluide à pomper | [1989/02] | Procédure d'examen | 06.07.1988 | Requête en examen déposée [1989/02] | 07.06.1989 | Requête en examen accéléré déposée | 13.12.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.12.1989 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 29.03.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.08.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.02.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.05.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 30.09.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.1991 | Taxe de délivrance payée | 19.12.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.01.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BE | 01.04.1992 | GR | 01.04.1992 | IT | 01.04.1992 | NL | 01.04.1992 | GB | 06.07.1992 | CH | 31.07.1992 | LI | 31.07.1992 | LU | 31.07.1992 | [2007/52] |
Précédent [2000/04] | BE | 01.04.1992 | |
GR | 01.04.1992 | ||
IT | 01.04.1992 | ||
NL | 01.04.1992 | ||
GB | 06.07.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
LU | 31.07.1992 | ||
Précédent [1999/52] | BE | 01.04.1992 | |
IT | 01.04.1992 | ||
NL | 01.04.1992 | ||
GB | 06.07.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
LU | 31.07.1992 | ||
Précédent [1999/42] | BE | 01.04.1992 | |
IT | 01.04.1992 | ||
NL | 01.04.1992 | ||
GB | 06.07.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
Précédent [1993/47] | BE | 01.04.1992 | |
NL | 01.04.1992 | ||
GB | 06.07.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
Précédent [1993/23] | BE | 01.04.1992 | |
NL | 01.04.1992 | ||
CH | 31.07.1992 | ||
LI | 31.07.1992 | ||
Précédent [1993/01] | BE | 01.04.1992 | |
NL | 01.04.1992 | ||
Précédent [1992/48] | NL | 01.04.1992 | Citations: | Recherche | [A]NL80028C ; | [X]FR456863 (CIE GENERALE D ELECTRICITE DE [FR]); | [X]US1345895 (LAURENT SEGUIN); | [A]DE858357 (EISELE SOEHNE FRANZ); | [X]DE862563 (EISELE SOEHNE FRANZ); | [X]DE864953 (EISELE SOEHNE FRANZ); | [X]DE1023671 (JOSEF EISELE); | [X]US3435771 (RIPLE JAMES C); | [A]DE2312022 (GOESTA LARSSONS MEK VERKSTAD A); | [A]US3944406 (JAGUSCH LEONHARD, et al); | [X]US4194893 (RUSSELL WALTER W [GB], et al) |