Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | ATE74406T | 15.04.1992 | T1 | Numéro de priorité | Date | EP88110778 | 06.07.1988 | FI872967 | 06.07.1987 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP0298442 | Dossier mondial | 01.04.1992 | B1 | EP0298442 | 05.04.1989 | A3 | EP0298442 | 11.01.1989 | A2 | Numéro de priorité | Date | FI872967 | 06.07.1987 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE3869679D1 | 07.05.1992 | D1 | Numéro de priorité | Date | FI872967 | 06.07.1987 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES2031182T | 01.12.1992 | T3 | Numéro de priorité | Date | FI872967 | 06.07.1987 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | FI872967 | 07.01.1989 | A | Numéro de priorité | Date | FI872967 | 06.07.1987 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JPH01159494 | 22.06.1989 | A | Numéro de priorité | Date | FI872967 | 06.07.1987 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | RU1789037 | 15.01.1993 | C | Numéro de priorité | Date | FI872967 | 06.07.1987 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US4921400 | 01.05.1990 | A | Numéro de priorité | Date | FI872967 | 06.07.1987 |