EP0303067 - Téléphone sans fil muni d'une fonction d'économie de batterie [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.04.1995 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [1989/07] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Makino, Masayuki c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-01 / JP | [1994/24] |
Précédent [1989/07] | 01 /
Makino, Masayuki c/o NEC Corporation 33-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo / JP | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/07] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88111413.6 | 15.07.1988 | [1989/07] | Numéro de priorité, date | JP19870178285 | 16.07.1987 Format original publié: JP 17828587 | [1989/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0303067 | Date: | 15.02.1989 | Langue: | EN | [1989/07] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0303067 | Date: | 14.11.1990 | Langue: | EN | [1990/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0303067 | Date: | 15.06.1994 | Langue: | EN | [1994/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.09.1990 | Classification | IPC: | H04M1/72 | [1989/07] | CPC: |
H04M1/73 (EP,KR,US);
G06F9/4843 (EP,US);
H04M1/00 (KR);
H04M1/72 (KR);
Y02D30/70 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, GB, IT, NL, SE [1989/07] | Titre | Allemand: | Schnurloses Telefon mit einer Speisungssparfunktion | [1989/07] | Anglais: | Cordless telephone with battery saving function | [1989/07] | Français: | Téléphone sans fil muni d'une fonction d'économie de batterie | [1989/07] | Procédure d'examen | 15.07.1988 | Requête en examen déposée [1989/07] | 23.09.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.04.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.08.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.11.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.03.1994 | Taxe de délivrance payée | 03.03.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.03.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | IT | 15.06.1994 | NL | 15.06.1994 | DE | 16.09.1994 | [2007/52] |
Précédent [1999/42] | IT | 15.06.1994 | |
NL | 15.06.1994 | ||
DE | 16.09.1994 | ||
Précédent [1995/13] | NL | 15.06.1994 | |
DE | 16.09.1994 | ||
Précédent [1995/03] | DE | 16.09.1994 | Citations: | Recherche | [X]US4458111 (SUGIHARA MAYUMI [JP]); | [A]EP0150376 (SIEMENS AG [DE]) |