EP0303268 - Méthode pour faire des structures en métal anticorrosif insonore et résistant aux vibrations [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.01.1994 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.01.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.03.1994 [1994/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5 Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | [N/P] |
Précédent [1989/07] | Pour tous les Etats désignés NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5 Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | Inventeur(s) | 01 /
Horiki, Seinosuke c/o NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5, Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | 02 /
Makino, Reiji c/o NAGOYA OILCHEMICAL CO., LTD. 213-5, Honowari Minamishibata-cho Tokai-shi Aichi / JP | [1989/07] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/07] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88113062.9 | 11.08.1988 | [1989/07] | Numéro de priorité, date | JP19870201309 | 12.08.1987 Format original publié: JP 20130987 | JP19870239249 | 24.09.1987 Format original publié: JP 23924987 | [1989/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0303268 | Date: | 15.02.1989 | Langue: | EN | [1989/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0303268 | Date: | 10.03.1993 | Langue: | EN | [1993/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.1988 | Classification | IPC: | B62D25/20, B60R13/08, B05D1/32, B05C21/00 | [1989/07] | CPC: |
B05B12/20 (EP);
B05B12/26 (EP);
B05D1/32 (EP,KR);
B62D25/2072 (EP);
B60R13/0861 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1989/07] | Titre | Allemand: | Methode, um Metallstrukturen korrosionsbeständig, schalldicht und erschütterungssicher zu machen | [1989/07] | Anglais: | A method for making metal structures corrosion,sound and vibration-proof | [1989/07] | Français: | Méthode pour faire des structures en métal anticorrosif insonore et résistant aux vibrations | [1989/07] | Procédure d'examen | 01.08.1989 | Requête en examen déposée [1989/39] | 21.02.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.01.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.02.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 11.09.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.09.1992 | Taxe de délivrance payée | 30.09.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.12.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.08.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.08.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]FR1451734 (METALLGESELLSCHAFT AG); | [Y]EP0207720 (NAGOYA OILCHEMICAL [JP]); | [A]GB2143463 (HONDA MOTOR CO LTD); | [A]US4255482 (UDAGAWA NOBUO); | [A]DE2034180 |