EP0315741 - Dispositif d'entraînement pour véhicule automobile [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.08.1992 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.08.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.10.1992 [1992/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing.h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porschestrasse 42 70435 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [1989/20] | Pour tous les Etats désignés Dr.Ing.h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porschestrasse 42 D-70435 Stuttgart / DE | Inventeur(s) | 01 /
Müller, Robert, Dipl.-Ing. Badstrasse 21 D-7251 Moensheim / DE | 02 /
Gausrab, Klaus, Dipl.-Ing. Knoedlergasse 4 D-7302 Ostfildern 2 / DE | [1989/20] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88113648.5 | 23.08.1988 | [1989/20] | Numéro de priorité, date | DE19873738008 | 09.11.1987 Format original publié: DE 3738008 | [1989/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0315741 | Date: | 17.05.1989 | Langue: | DE | [1989/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0315741 | Date: | 23.10.1991 | Langue: | DE | [1991/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.02.1989 | Classification | IPC: | B60K17/35, F16D41/04 | [1989/20] | CPC: |
F16D43/18 (EP,US);
B60K17/3505 (EP,US);
F16D41/04 (EP,US);
F16D47/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1989/20] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Antrieb eines Kraftfahrzeugs | [1989/20] | Anglais: | Drive unit for motor vehicle | [1989/20] | Français: | Dispositif d'entraînement pour véhicule automobile | [1989/20] | Procédure d'examen | 21.09.1989 | Requête en examen déposée [1989/46] | 18.10.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.01.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.01.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 20.02.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.03.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 23.04.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.07.1991 | Taxe de délivrance payée | 06.07.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 24.07.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2791130 (BOUGHNER LAWRENCE G); | [Y]US3327822 (SPENCER GLENN S); | [A]GB2139972 (VOLKSWAGEN AG); | [AD]DE3507490 (PORSCHE AG); | [X]DE3708193 (VOLKSWAGEN AG [DE]) | Examen | EP0214757 | EP0240795 |