EP0310036 - Valve proportionnelle pour dispositif antipatinage [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.12.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.12.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 02.02.1994 [1994/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED No. 15, Kitahama 5-chome, Higashi-ku Osaka-shi Osaka 541 / JP | [N/P] |
Précédent [1989/14] | Pour tous les Etats désignés SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED No. 15, Kitahama 5-chome, Higashi-ku Osaka-shi, Osaka 541 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Takata, Koji c/o Itami Works Sumitomo Electric Ind. Ltd. 1-1, Koyakita 1-chome Itami-shi Hyogo / JP | [1989/14] | Mandataire(s) | Glawe, Delfs, Moll Partnerschaft mbB von Patent- und Rechtsanwälten Postfach 26 01 62 80058 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/14] | Glawe, Delfs, Moll & Partner Patentanwälte Postfach 26 01 62 D-80058 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88116002.2 | 28.09.1988 | [1989/14] | Numéro de priorité, date | JP19870245292 | 28.09.1987 Format original publié: JP 24529287 | [1989/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0310036 | Date: | 05.04.1989 | Langue: | EN | [1989/14] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0310036 | Date: | 06.12.1989 | Langue: | EN | [1989/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0310036 | Date: | 10.02.1993 | Langue: | EN | [1993/06] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.10.1989 | Classification | IPC: | B60T8/26 | [1989/14] | CPC: |
B60T11/34 (EP,US);
B60T8/52 (KR);
B60T15/00 (KR);
B60T8/26 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE [1989/14] | Titre | Allemand: | Proportionalventil zur Verwendung bei Blockierverhinderern | [1989/14] | Anglais: | Proportioning control valve for use with antilock device | [1989/14] | Français: | Valve proportionnelle pour dispositif antipatinage | [1989/14] | Procédure d'examen | 25.05.1990 | Requête en examen déposée [1990/30] | 25.09.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.12.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.06.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.08.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.09.1992 | Taxe de délivrance payée | 30.09.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.11.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.09.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE3403237 (TEVES GMBH ALFRED [DE]); | [A]DE2926359 (TEVES GMBH ALFRED) |