Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
21.10.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.12.1993 [1993/49] |
30.10.1992 | Délivrance (prévue) | publié le 16.12.1992 [1992/51] |
17.08.1989 | Premier rapport d'examen | |
20.06.1989 | Requête en examen présentée | publié le 09.08.1989 [1989/32] |
08.05.1989 | Changement - demandeur | publié le 28.06.1989 [1989/26] |
18.02.1989 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 05.04.1989 [1989/14] |