EP0310107 - Démarreur coaxial [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.10.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.10.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.12.1993 [1993/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1989/26] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | ||
Précédent [1989/14] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Isozumi, Shuzoo c/o Mitsubishi Denki K.K. Himeji Works No. 840, Chiyoda-ku Himeji-shi Hyogo / JP | [1989/14] | Mandataire(s) | Lehn, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/14] | Lehn, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88116170.7 | 30.09.1988 | [1989/14] | Numéro de priorité, date | JP19870248429 | 01.10.1987 Format original publié: JP 24842987 | JP19870248430 | 01.10.1987 Format original publié: JP 24843087 | JP19870252983 | 07.10.1987 Format original publié: JP 25298387 | [1989/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0310107 | Date: | 05.04.1989 | Langue: | EN | [1989/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0310107 | Date: | 16.12.1992 | Langue: | EN | [1992/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.1989 | Classification | IPC: | F02N15/06 | [1989/14] | CPC: |
F02N15/066 (EP,US);
F02N11/00 (KR);
F02N15/023 (EP,US);
Y10T74/132 (EP,US);
Y10T74/137 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR [1989/14] | Titre | Allemand: | Koaxialer Anlasser | [1989/14] | Anglais: | Coaxial starter | [1989/14] | Français: | Démarreur coaxial | [1989/14] | Procédure d'examen | 28.04.1989 | Requête en examen accéléré déposée | 09.06.1989 | Requête en examen déposée [1989/32] | 21.08.1989 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.08.1989 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 23.02.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.07.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.11.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.01.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.05.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.12.1991 | Date des procédures orales | 20.12.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.12.1991 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 01.04.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.04.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 19.06.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.09.1992 | Taxe de délivrance payée | 03.09.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.09.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.09.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]GB994887 (ESPANOLA MAGNETOS S A FEMSA FA); | [XP]WO8802567 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) |