EP0364616 - Distributeur à gâchette actionné manuellement, dispositif pour agréer un tourbillon, mécanisme pour modifier le régime d'écoulement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.06.1993 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.06.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.07.1993 [1993/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tada, Atsushi 2-6-3 Kakinokizaka Meguro-ku Tokyo / JP | [1990/17] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1990/17] | Mandataire(s) | Müller, Hans-Jürgen, et al Müller Schupfner & Partner Patentanwälte Bavariaring 11 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/17] | Müller, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing., et al Müller, Schupfner & Gauger Postfach 10 11 61 D-80085 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88117296.9 | 18.10.1988 | [1990/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0364616 | Date: | 25.04.1990 | Langue: | EN | [1990/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0364616 | Date: | 29.07.1992 | Langue: | EN | [1992/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.06.1989 | Classification | IPC: | B05B11/00 | [1990/17] | CPC: |
B05B11/1004 (EP,US);
B05B11/1011 (EP,US);
B05B11/1095 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT, NL [1990/17] | Titre | Allemand: | Handbetätigbare Austragvorrichtung mit einem Auslösehebel, Drallvorrichtung und Vorrichtung zur Änderung des Strömungszustandes | [1990/17] | Anglais: | A manually operated trigger type dispenser, a spinner for use in the dispenser, and a flow-pattern switching mechanism for use in the dispenser | [1990/17] | Français: | Distributeur à gâchette actionné manuellement, dispositif pour agréer un tourbillon, mécanisme pour modifier le régime d'écoulement | [1990/17] | Procédure d'examen | 27.04.1990 | Requête en examen déposée [1990/26] | 01.08.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.08.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.12.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.01.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.03.1992 | Taxe de délivrance payée | 31.03.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.04.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [E]JP63272675 ; | [A]EP0040850 (ETHYL PROD [US]); | [A]DE3340869 (PFEIFFER ERICH GMBH & CO KG [DE]); | [A]US4538745 (DUNNING WALTER B [US], et al) | [E] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 13, no. 71 (M-799)[3419], 10th November 1988; & JP-A-63 272 675 (ATSUSHI TADA) 10-11-1988, & JP63272675 A 00000000 |