EP0316804 - Régulateur de puissance réactive [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.11.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.12.1993 [1993/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Précédent [1989/21] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Hirose, Syunichi Towacoop 2, 1-9-11 Kinuta Setagaya-ku Tokyo / JP | 02 /
Furuhashi, Takeshi 6-202 Tenpakujyutaku, 301 Yokomachi Tempaku-ku Nagoya-shi Aichi-ken / JP | [1989/21] | Mandataire(s) | von Fischern, Bernhard, et al Hoffmann - Eitle Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/21] | Ritter und Edler von Fischern, Bernhard, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88118831.2 | 11.11.1988 | [1989/21] | Numéro de priorité, date | JP19870284216 | 12.11.1987 Format original publié: JP 28421687 | [1989/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0316804 | Date: | 24.05.1989 | Langue: | EN | [1989/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0316804 | Date: | 07.01.1993 | Langue: | EN | [1993/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.03.1989 | Classification | IPC: | G05F1/70, H02J3/18 | [1989/21] | CPC: |
G05F1/70 (EP,US);
H02J3/1842 (EP,US);
Y02E40/20 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, LI, SE [1989/21] | Titre | Allemand: | Blindleistungsregler | [1989/21] | Anglais: | Reactive power controller | [1989/21] | Français: | Régulateur de puissance réactive | [1989/21] | Dossier détruit : | 20.04.2002 | Procédure d'examen | 11.11.1988 | Requête en examen déposée [1989/21] | 07.02.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.08.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.09.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 29.04.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 13.05.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.08.1992 | Taxe de délivrance payée | 12.08.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.10.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.11.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.10.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]JPS5944646B ; | [A]DE3708468 (SIEMENS AG [DE]) |