EP0319880 - Dispositif d'avance pour palettes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.02.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.02.1991 | Demande réputée retirée | publié le 10.04.1991 [1991/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Radlmair, Josef Sonnenwiesenstrasse 20 8280 Kreuzlingen / CH | [N/P] |
Précédent [1989/24] | Pour tous les Etats désignés Radlmair, Josef Sonnenwiesenstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen / CH | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1989/24] | Mandataire(s) | Troesch, Hans Alfred, et al Troesch Scheidegger Werner AG Siewerdtstrasse 95 8050 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [1989/24] | Troesch, Hans Alfred, Dr. sc. techn., et al Troesch Scheidegger Werner AG Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 88120232.9 | 03.12.1988 | [1989/24] | Numéro de priorité, date | CH19870004860 | 11.12.1987 Format original publié: CH 486087 | CH19880002535 | 04.07.1988 Format original publié: CH 253588 | [1989/24] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0319880 | Date: | 14.06.1989 | Langue: | DE | [1989/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.04.1989 | Classification | IPC: | B65G25/10, B65G1/08 | [1989/24] | CPC: |
B65G25/10 (EP);
B65G1/06 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/24] | Titre | Allemand: | Palettenvorschubanlage | [1989/24] | Anglais: | Feeding device for pallets | [1989/24] | Français: | Dispositif d'avance pour palettes | [1989/24] | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Procédure dexamen | 19.07.1989 | Requête en examen accéléré déposée | 06.12.1989 | Requête en examen déposée [1990/05] | 08.03.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.03.1990 | Décision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Oui | 19.09.1990 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/15] | 22.10.1990 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/15] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.01.1991 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XD]US3658173 ; | [YD]US4212584 ; | [X]DE3006143 ; | [Y]US4600120 ; | [AD]EP0196582 |