EP0293974 - Utilisation de sulfomucopolysaccharides dans le traitement thérapeutique de la démence sénile du type Alzheimer [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.07.1992 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.07.1992 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 16.09.1992 [1992/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Crinos Industria Farmacobiologica S.p.A. Piazza XX Settembre, n. 2 I-22079 Villa Guardia Como / IT | [N/P] |
Précédent [1988/49] | Pour tous les Etats désignés Crinos Industria Farmacobiologica S.p.A. Piazza XX Settembre, n. 2 I-22079 Villa Guardia Como / IT | Inventeur(s) | 01 /
Cornelli, Umberto Via Beato Angelico 23/A I-20133 Milano / IT | 02 /
Ban, Thomas A. 2304 Valley Brook Road Nashville TN 37215 / US | [1988/49] | Mandataire(s) | Dragotti, Gianfranco, et al Dragotti & Associati Srl Via Nino Bixio, 7 20129 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [1988/49] | Dragotti, Gianfranco, et al SAIC BREVETTI s.r.l. Galleria San Babila, 4/D I-20122 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 88201047.3 | 24.05.1988 | [1988/49] | Numéro de priorité, date | IT19870020698 | 28.05.1987 Format original publié: IT 2069887 | [1988/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0293974 | Date: | 07.12.1988 | Langue: | EN | [1988/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0293974 | Date: | 25.09.1991 | Langue: | EN | [1991/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.10.1988 | Classification | IPC: | A61K31/725 | [1988/49] | CPC: |
A61K31/715 (EP,US);
A61P25/28 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, LI, LU, NL, SE [1988/49] | Titre | Allemand: | Verwendung von Sulfomucopolysacchariden zur therapeutischen Behandlung von Krankheiten des Alzheimertyps | [1988/49] | Anglais: | Use of sulfomucopolysaccharides in the therapeutical treatment of Alzheimer-type senile dementia | [1988/49] | Français: | Utilisation de sulfomucopolysaccharides dans le traitement thérapeutique de la démence sénile du type Alzheimer | [1988/49] | Procédure d'examen | 22.05.1989 | Requête en examen déposée [1989/32] | 11.06.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.10.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.12.1990 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.03.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.05.1991 | Taxe de délivrance payée | 08.05.1991 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.06.1992 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1992/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.05.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A] - MODERNE ARZNEIMITTEL, 5th edition, 1980, pages 945-946; "Ateroid" | [A] - LA CLINICA TERAPEUTICA, vol. 120, no. 3, 15th February 1987, pages 219-226; F. ASTENGO et al.: "Confronto in doppio cieco fra un mucopolisaccaride solforato e placebo nel trattamento di pazienti anziani con insufficienza cerebrovascolare" | [A] - THE MERCK MANNUAL, 14th edition, 1982, pages 1305-1309; "Dementia" | [A] - MINERVA MED., vol. 60, suppl. 99, pages 5082-5086; E. SFONDRINI et al.: "Controlli elettroencefalografici ed audiometrici in soggetti arteriosclerotici di età presenile e senile sottoposti a trattamento con complesso sulfomucopolisaccaridico estrattivo *) ad attività fibrinolitica" |