blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0310151

EP0310151 - Dispositif pour la précipitation de polluants gazeux d'un gaz d'échappement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
Précédent [1989/14]Méthode et dispositif pour la précipitation de polluants gazeux d'un gaz d'échappement
[1992/23]
StatutLe brevet a été révoqué
Statut actualisé le  21.04.1994
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip17.04.2015Changement - Extinction dans un Etat contractant
État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: CH, LI
publié le 20.05.2015  [2015/21]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
METALLGESELLSCHAFT AG
Postfach 10 15 01
60015 Frankfurt / DE
[N/P]
Précédent [1989/14]Pour tous les Etats désignés
METALLGESELLSCHAFT AG
Postfach 10 15 01, Reuterweg 14
D-60015 Frankfurt / DE
Inventeur(s)01 / Jury, Egon
W.-Borchert-Strasse 16
D-6073 Egelsbach / DE
[1989/14]
Numéro de la demande, date de dépôt88201612.426.07.1988
[1989/14]
Numéro de priorité, dateDE1987373235325.09.1987         Format original publié: DE 3732353
[1989/14]
Langue de dépôtDE
Langue de la procédureDE
PublicationType: A1 Demande avec rapport de recherche 
N°:EP0310151
Date:05.04.1989
Langue:DE
[1989/14]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0310151
Date:03.06.1992
Langue:DE
[1992/23]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP06.02.1989
ClassificationIPC:B01D53/34, B05B3/10
[1989/14]
CPC:
B05B3/1057 (EP,US); B01D53/504 (EP,US); B01D53/68 (EP,US);
B05B3/1021 (EP,US)
Etats contractants désignésAT,   CH,   DE,   ES,   FR,   IT,   LI [1989/14]
TitreAllemand:Vorrichtung zur Abscheidung gasförmiger Schadstoffe aus Abgasen[1992/23]
Anglais:Apparatus for the precipitation of gaseous pollutants from exhaust gases[1992/23]
Français:Dispositif pour la précipitation de polluants gazeux d'un gaz d'échappement[1992/23]
Précédent [1989/14]Verfahren und Vorrichtung zur Abscheidung gasförmiger Schadstoffe aus Abgasen
Précédent [1989/14]Method and apparatus for the precipitation of gaseous pollutants from exhaust gases
Précédent [1989/14]Méthode et dispositif pour la précipitation de polluants gazeux d'un gaz d'échappement
Procédure d'examen23.05.1989Requête en examen déposée  [1989/30]
10.05.1991Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
07.06.1991Réponse à une notification de la division dexamen
02.09.1991Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02)
24.09.1991Réponse à une notification de la division dexamen
15.10.1991Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
03.12.1991Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
07.12.1991Taxe de délivrance payée
07.12.1991Taxe publication/d‘impression payée
Opposition(s)Opposant(s)01  03.03.1993  17.03.1993  ADMISSIBLE
Niro A/S
Gladsaxevej 305
DK-2860 Soborg / DK
Mandataire de l'opposant
Simonsen, Christian Rosendal
Internationalt Patent-Bureau A/S Rigensgade 11
1316 Copenhagen K / DK
 [N/P]
Précédent [1993/17]
Opposant(s)01  03.03.1993  17.03.1993  ADMISSIBLE
Niro A/S
Gladsaxevej 305
DK-2860 Soborg / DK
Mandataire de l'opposant
Simonsen, Christian Rosendal
c/o Internationalt Patent-Bureau Hoeje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup / DK
08.04.1993Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
20.01.1994Envoi de la notification signalant la révocation du brevet
30.01.1994Effet juridique de la révocation du brevet [1994/23]
Taxes payéesTaxe annuelle
21.06.1990Taxe annuelle Année du brevet 03
19.06.1991Taxe annuelle Année du brevet 04
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Extinctions durant la phase d’opposition  Tooltipsupprimé
[2015/21]
Précédent [1994/47]CH03.06.1992
LI03.06.1992
Citations:Recherche[A]US4246242  (BUTLER CHARLES H S, et al);
 [A]DE3135721  (RANSBURG GMBH [DE]);
 [A]EP0109224  (RANSBURG JAPAN LTD [JP]);
 [A]EP0142377  (DRESSER IND [US]);
 [A]WO8701963  (PERFLUKTIV TECHNIK AG [CH])
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.