EP0304132 - Supports organiques retardateurs de flamme contenant des retardateurs de flamme polymères [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.04.1994 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.04.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.06.1994 [1994/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 6824 BM Arnhem / NL | [N/P] |
Précédent [1994/19] | Pour tous les Etats désignés Akzo Nobel N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL | ||
Précédent [1989/08] | Pour tous les Etats désignés AKZO N.V. Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem / NL | Inventeur(s) | 01 /
Parr, William John E. 1506 Applegate Drive Naperville Illinois 60565 / US | [1989/08] | Mandataire(s) | Greiber, Karl Dieter, et al Lilienstrasse 5 66763 Dillingen / NL | [N/P] |
Précédent [1992/43] | Greiber, Karl Dieter, et al Akzo Nobel N.V. Patent Department Velperweg 76 P.O. Box 9300 NL-6800 SB Arnhem / NL | ||
Précédent [1989/08] | Sieders, René AKZO NOBEL N.V. Patent Department (Dept. CO) P.O. Box 9300 NL-6800 SB Arnhem / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 88201755.1 | 17.08.1988 | [1989/08] | Numéro de priorité, date | US19870088166 | 21.08.1987 Format original publié: US 88166 | [1989/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0304132 | Date: | 22.02.1989 | Langue: | EN | [1989/08] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0304132 | Date: | 30.06.1993 | Langue: | EN | [1993/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.12.1988 | Classification | IPC: | C08K5/03, C08L65/04, C08L101/00, // (C08L101/00, 65:04) | [1989/08] | CPC: |
C08L67/02 (EP,US);
C08G61/00 (EP,US)
| C-Set: |
C08L67/02, C08L2666/22 (EP,US);
C08L67/02, C08L71/00 (US,EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1989/08] | Titre | Allemand: | Flammhemmende organische Substrate aus der Basis polymerer Flammschutzmittel | [1989/08] | Anglais: | Flame retardant organic substrates containing polymeric flame retardants | [1989/08] | Français: | Supports organiques retardateurs de flamme contenant des retardateurs de flamme polymères | [1989/08] | Procédure d'examen | 14.07.1989 | Requête en examen déposée [1989/37] | 19.03.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.07.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.09.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 05.01.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.02.1993 | Taxe de délivrance payée | 17.02.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 31.03.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.06.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US3360574 (MANUEL BALLESTER, et al); | [A]US3671469 (DOORENBOS HAROLD E); | [A]US3413241 (LE SUER WILLIAM M, et al) |