EP0359869 - Procédé de correction chromatique par le procédé de gravure sèche utilisant un cadre fabriqué photographiquement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.06.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.06.1993 | Demande réputée retirée | publié le 21.07.1993 [1993/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agfa-Gevaert N.V. Septestraat 27 2640 Mortsel / BE | [N/P] |
Précédent [1990/13] | Pour tous les Etats désignés AGFA-GEVAERT naamloze vennootschap Septestraat 27 B-2640 Mortsel / BE | Inventeur(s) | 01 /
Nys, Pierre Herman Potvlietlaan 10 B-2600 Berchem / BE | 02 /
Vinck, Paul Walter Haagbeuklaan 16 B-2540 Hove / BE | 03 /
von Erdmannsdorff, Andreas Drehwanstrasse 16 D-4019 Monheim / DE | [1990/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88201787.4 | 23.08.1988 | [1990/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0359869 | Date: | 28.03.1990 | Langue: | EN | [1990/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.04.1989 | Classification | IPC: | G03B27/73, G03F3/08, H04N1/46 | [1990/13] | CPC: |
H04N1/52 (EP,US)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1990/13] | Titre | Allemand: | Verfahren für Farbkorrektur nach der Trockenätzmethode mittels einer photographisch angefertigten Maske | [1990/13] | Anglais: | Method for colour correction by dry dot etching using photographically produced mask | [1990/13] | Français: | Procédé de correction chromatique par le procédé de gravure sèche utilisant un cadre fabriqué photographiquement | [1990/13] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 24.08.1989 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 13.11.1989 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, ES, GR, LU, SE | 31.07.1990 | Requête en examen déposée [1990/39] | 11.09.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.01.1993 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/29] | 24.02.1993 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.07.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 04.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 15.09.1989 | AT   M01   Pas encore payé | 15.09.1989 | ES   M01   Pas encore payé | 15.09.1989 | GR   M01   Pas encore payé | 15.09.1989 | LU   M01   Pas encore payé | 15.09.1989 | SE   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DD150956 (HELL RUDOLF DR ING GMBH); | [A]EP0060312 (HELL RUDOLF DR ING GMBH [DE]); | [A]US4583186 (DAVIS ROBERT C [US], et al) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN | [AD] - RESEARCH DISCLOSURE |