EP0277782 - Mât de levage d'une charge adapté en particulier pour véhicule filoguidé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.01.1991 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.01.1991 | Demande réputée retirée | publié le 13.03.1991 [1991/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CASCADE CORPORATION 2201 N.E. 201st Portland Oregon 97230 / US | [N/P] |
Précédent [1988/32] | Pour tous les Etats désignés CASCADE CORPORATION 2201 N.E. 201st Portland Oregon 97230 / US | Inventeur(s) | 01 /
Gaibler, Dennis W. 3235 S.W. Wallula Gresham Oregon 97080 / US | 02 /
Skinner, Jeffrey R. 2211 N.E. 244th Avenue Camas Washington 98607 / US | 03 /
Edwards, Alan T. 7011 S.W. Corbett Portland Oregon 97219 / US | [1988/32] | Mandataire(s) | Skerrett, John Norton Haigh, et al Wilson Gunn Skerrett, Charles House 148/9 Great Charles Street Birmingham B3 3HT / GB | [N/P] |
Précédent [1988/32] | Skerrett, John Norton Haigh, et al H.N. & W.S. SKERRETT Charles House 148/9 Great Charles Street Birmingham B3 3HT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88300787.4 | 29.01.1988 | [1988/32] | Numéro de priorité, date | US19870010830 | 04.02.1987 Format original publié: US 10830 | [1988/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0277782 | Date: | 10.08.1988 | Langue: | EN | [1988/32] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0277782 | Date: | 17.01.1990 | Langue: | EN | [1990/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.11.1989 | Classification | IPC: | B66F17/00, B66F9/075, B66F9/08 | [1988/32] | CPC: |
B66F17/003 (EP,US);
B66F9/0755 (EP,US);
B66F9/08 (EP,US);
Y10T74/18688 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1988/32] | Titre | Allemand: | Hebemast für eine Last, besonders geeignet für fahrerlose Fahrzeuge | [1988/32] | Anglais: | Load-lifting mast especially adapted for use with automatically-guided vehicles | [1988/32] | Français: | Mât de levage d'une charge adapté en particulier pour véhicule filoguidé | [1988/32] | Dossier détruit : | 04.03.1999 | Procédure dexamen | 01.02.1990 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/11] | 28.08.1990 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/11] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.1990 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]US3224529 (GANDOLFO PETER F); | [A]CH444038 (DEMAG ZUG GMBH [DE]); | [A]DE2530385 (HAUSHAHN C); | [A]GB2054148 (CROWN CONTROLS CORP); | [AD]US4411582 (NAKADA SHOICHI [JP]); | [AD]US4499971 (LUEBRECHT DONALD [US], et al); | [A]EP0158456 (CLARK EQUIPMENT CO [US]) |