EP0277044 - Ventilateur à courant transversal [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.04.1997 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.04.1997 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.05.1997 [1997/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi Osaka-fu 545-0013 / JP | [N/P] |
Précédent [1988/31] | Pour tous les Etats désignés SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tanaka, Syozo 1-302 Nara-haitsu, 136-3, Sanjo-cho Nara-shi Nara-ken / JP | 02 /
Takushima, Akira 24-506, 3-1, Kataokadai, Kanmaki-cho Kitakatsuragi-gun Nara-ken / JP | 03 /
Yoshida, Akira B-303, 1-2, Kabutodai, Kizo-cho Soraku-gun Kyoto-fu / JP | 04 /
Shinobu, Yoshiharu 785, Toichi-cho Kashihara-shi Nara-ken / JP | [1988/31] | Mandataire(s) | Brown, Kenneth Richard, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | [N/P] |
Précédent [1988/31] | Brown, Kenneth Richard, et al R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88300834.4 | 01.02.1988 | [1988/31] | Numéro de priorité, date | JP19870020890 | 30.01.1987 Format original publié: JP 2089087 | JP19870055067 | 10.03.1987 Format original publié: JP 5506787 | JP19870054693 | 10.03.1987 Format original publié: JP 5469387 | JP19870160608 | 20.10.1987 Format original publié: JP 16060887 | [1988/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0277044 | Date: | 03.08.1988 | Langue: | EN | [1988/31] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0277044 | Date: | 19.09.1990 | Langue: | EN | [1990/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0277044 | Date: | 29.05.1996 | Langue: | EN | [1996/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.07.1990 | Classification | IPC: | F04D17/04 | [1988/31] | CPC: |
F04D17/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [1988/31] | Titre | Allemand: | Querstromgebläse | [1988/31] | Anglais: | Cross flow fan system | [1988/31] | Français: | Ventilateur à courant transversal | [1988/31] | Procédure d'examen | 28.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/10] | 27.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.05.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.06.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.10.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.05.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.09.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.07.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.11.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.07.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 21.11.1995 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 28.11.1995 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.02.1996 | Taxe de délivrance payée | 09.02.1996 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.03.1997 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1997/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.02.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.02.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.02.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.02.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.02.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | SU901642 [ ]; | [A]US1920952 (ANDERSON EDWARD L); | [A]US3124301 ; | [X]GB988712 (GOTTFRIED DAETWYLER); | [A]US3258195 (NIKOLAUS LAING); | [X]FR1446638 (KARL HEINKEL APPBAU K G); | [X]GB1066053 (HOOVER LTD); | [X]US3322332 (NIKOLAUS LAING); | [X]GB1136981 (FIRTH CLEVELAND LTD); | [A]US3459365 (GLUCKSMAN DOV ZEEV, et al); | [X]EP0056843 (SIEMENS AG [DE]) | [ ] - Soviet Inventions Illustrated, Derwent Publications Ltd., Section Mechanical, Week J 50, Abstract B 1237 J/50, Q56, February 2, 1983; & SU-A-901642 (KOROVKIN) 30-01-1982, Abstract., & SU901642 A 00000000 | Examen | EP0056483 |