EP0285275 - Procédé et dispositif de prétraitement d'un signal acoustique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.11.1990 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.11.1990 | Demande réputée retirée | publié le 02.01.1991 [1991/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 77 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02139 / US | [1988/40] | Inventeur(s) | 01 /
Quatieri, Thomas F., Jr. 993 Massaschusetts Avenue Arlington Massachusetts 02174 / US | 02 /
McAulay, Robert J. 4 Lexington Avenue Lexington Massachusetts 02173 / US | [1988/40] | Mandataire(s) | Hughes, Brian Patrick, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks, Kent TN13 2BN / GB | [N/P] |
Précédent [1988/40] | Hughes, Brian Patrick, et al Graham Watt & Co. Riverhead Sevenoaks, Kent TN13 2BN / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88302062.0 | 10.03.1988 | [1988/40] | Numéro de priorité, date | US19870034204 | 02.04.1987 Format original publié: US 34204 | [1988/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0285275 | Date: | 05.10.1988 | Langue: | EN | [1988/40] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0285275 | Date: | 23.11.1989 | Langue: | EN | [1989/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.10.1989 | Classification | IPC: | G10L7/00 | [1988/40] | CPC: |
G10L19/02 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1988/40] | Titre | Allemand: | Verfahren und Einrichtung zur Vorverarbeitung eines akustischen Signals | [1988/40] | Anglais: | Audio pre-processing methods and apparatus | [1988/40] | Français: | Procédé et dispositif de prétraitement d'un signal acoustique | [1988/40] | Dossier détruit : | 01.02.1999 | Procédure dexamen | 24.05.1990 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/01] | 10.08.1990 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 15.06.1990 | M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]WO8605617 (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY [US]) | [AD] - ICASSP 86 PROCEEDINGS IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, Tokyo, 7th-11th April 1986, vol. 3, pages 1713-1715IEEE; R.J. McAULAY et al.: "Phase modelling and its application to sinusoidal transform coding" | [A] - ICASSP 85 PROCEEDINGS IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, Tampa, 26th-29th March 1985, vol. 3, pages 945-948IEEE; R.J. McAULAY et al.: "Mid-rate coding based on a sinusoidal representation of speech" | [XP] - ICASSP 87 PROCEEDINGS IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, Dallas, 6th-9th April 1987, vol. 3, pages 1645-1648IEEE; R.J. McAULAY et al.: "Multirate sinusoidal transform coding at rates from 2.4 KBPS to 8 KBPS" |