EP0291232 - Immobilisation de cellules de plantes sur une surface [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.05.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.05.1991 | Demande réputée retirée | publié le 19.06.1991 [1991/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Canadian Patents and Development Limited Société Canadienne des Brevets et d'Exploitation Limitée 275 Slater Street Ottawa Ontario, K1A 0R3 / CA | [N/P] |
Précédent [1988/46] | Pour tous les Etats désignés Canadian Patents and Development Limited Société Canadienne des Brevets et d'Exploitation Limitée 275 Slater Street Ottawa Ontario, K1A 0R3 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Archambault, Jean 207 Braebrook Street Pointe Claire Quebec, H9R 1V6 / CA | 02 /
Volesky, Bohumil 471 Berkley Avenue St. Laurent Quebec, J4P 3E7 / CA | 03 /
Kurz, Wolfgang G.W. 514 Copland Crescent Saskatoon Saskatchewan, S7H 2Z5 / CA | [1988/46] | Mandataire(s) | Lambert, Hugh Richmond, et al D. YOUNG & CO., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | [1988/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88304077.6 | 05.05.1988 | [1988/46] | Numéro de priorité, date | CA19870537315 | 15.05.1987 Format original publié: CA 537315 | [1988/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0291232 | Date: | 17.11.1988 | Langue: | EN | [1988/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.1988 | Classification | IPC: | C12N11/08, C12N11/12, C12N5/00, C12N5/02, C12M1/40, C12M3/00 | [1988/46] | CPC: |
C12N5/04 (EP)
| Etats contractants désignés | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/46] | Titre | Allemand: | Oberflächenimmobilisierung von Pflanzenzellen | [1988/46] | Anglais: | Surface immobilization of plant cells | [1988/46] | Français: | Immobilisation de cellules de plantes sur une surface | [1988/46] | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Procédure dexamen | 09.05.1989 | Requête en examen déposée [1989/29] | 04.12.1990 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/25] | 16.01.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/25] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.1990 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | GB2180554 [ ]; | WO8605811 [ ]; | EP0197784 [ ] |