EP0291298 - Dispositif de mesure [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.05.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.05.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.07.1995 [1995/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Jacobsen, Joseph Mary 2 Fr. Griffin Avenue Galway / IE | [1988/46] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [1988/46] | Mandataire(s) | Gorman, Francis Fergus F. F. Gorman & Co. 15 Clanwilliam Square Dublin 2 / IE | [N/P] |
Précédent [1994/29] | Gorman, Francis Fergus F. F. Gorman & Co. 54, Merrion Square Dublin 2 / IE | ||
Précédent [1988/46] | SERJEANTS 25, The Crescent King Street Leicester, LE1 6RX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88304275.6 | 11.05.1988 | [1988/46] | Numéro de priorité, date | IE19870001239 | 13.05.1987 Format original publié: IE 123987 | [1988/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0291298 | Date: | 17.11.1988 | Langue: | EN | [1988/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0291298 | Date: | 20.07.1994 | Langue: | EN | [1994/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.08.1988 | Classification | IPC: | A47C31/12, A47C7/46 | [1988/46] | CPC: |
A47C7/46 (EP,US);
A47C31/126 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1988/46] | Titre | Allemand: | Messvorrichtung | [1988/46] | Anglais: | Measuring apparatus | [1988/46] | Français: | Dispositif de mesure | [1988/46] | Procédure d'examen | 08.05.1989 | Requête en examen déposée [1989/28] | 11.12.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.06.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.09.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.01.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.03.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.06.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.08.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Non) | 19.01.1994 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : accor postérieur) | 25.01.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.04.1994 | Taxe de délivrance payée | 13.04.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.04.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.05.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.05.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.05.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.04.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2756809 (ERNST ENDRESEN); | [X]US3112137 (DRENTH JOHN B); | [A]DE2064419 ; | [A]EP0141652 (CAMPBELL COLM) |