EP0297791 - Dispositif de commande des fonctionnement des soupapes d'un moteur à combustion interne [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.11.1993 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.11.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 22.12.1993 [1993/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107 / JP | [N/P] |
Précédent [1989/01] | Pour tous les Etats désignés HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Aoyama 2-chome Minato-ku Tokyo 107 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Otobe, Yutaka 1-6-13, Tate Shiki-shi Saitama / JP | 02 /
Kishi, Noriyuki 3-9-2, Azusawa Itabashi-ku Tokyo / JP | [1989/01] | Mandataire(s) | Piésold, Alexander James, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [1991/29] | Piesold, Alexander J., et al Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | ||
Précédent [1989/01] | Leale, Robin George FRANK B. DEHN & CO. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88305769.7 | 24.06.1988 | [1989/01] | Numéro de priorité, date | JP19870158491 | 25.06.1987 Format original publié: JP 15849187 | [1989/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0297791 | Date: | 04.01.1989 | Langue: | EN | [1989/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0297791 | Date: | 30.12.1992 | Langue: | EN | [1992/53] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.11.1988 | Classification | IPC: | F01L31/22, F01L13/00, F01L1/26 | [1989/01] | CPC: |
F01L1/267 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1989/01] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Steuerung des Ventilbetriebs in einer Brennkraftmaschine | [1989/01] | Anglais: | Valve operation control device for internal combustion engine | [1989/01] | Français: | Dispositif de commande des fonctionnement des soupapes d'un moteur à combustion interne | [1989/01] | Procédure d'examen | 21.06.1989 | Requête en examen déposée [1989/34] | 23.03.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.10.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.01.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.08.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 08.11.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 26.06.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.09.1992 | Taxe de délivrance payée | 24.09.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.10.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/51] | Requête en poursuite de la procédure de: | 08.11.1991 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.11.1991 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 04.12.1991 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.05.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.05.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4535732 (NAKANO YOSHIKATSU [JP], et al); | [A]EP0213759 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]); | [XP]EP0265281 (HONDA MOTOR CO LTD [JP]) |