EP0311236 - Affichage à cristaux liquides avec circuit de compensation pour les conditions de tension non optimales [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.12.1993 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304-1112 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto CA 94304-1112 / US | ||
Précédent [1991/02] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company Mail Stop 20 B-O, 3000 Hanover Street Palo Alto, California 94304 / US | ||
Précédent [1989/15] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto California 94304 / US | Inventeur(s) | 01 /
Garner, Grant K. 2960 NE Lancaster Corvallis, OR 97330 / US | [1989/15] | Mandataire(s) | Colgan, Stephen James, et al CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | [N/P] |
Précédent [1989/15] | Colgan, Stephen James, et al CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88306591.4 | 19.07.1988 | [1989/15] | Numéro de priorité, date | US19870107061 | 09.10.1987 Format original publié: US 107061 | [1989/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0311236 | Date: | 12.04.1989 | Langue: | EN | [1989/15] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0311236 | Date: | 31.01.1990 | Langue: | EN | [1990/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0311236 | Date: | 17.02.1993 | Langue: | EN | [1993/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.1989 | Classification | IPC: | G09G3/36, G05F1/625, H02M7/44 | [1989/15] | CPC: |
G02F1/133 (KR);
G05F1/625 (EP,US);
G09G3/18 (EP,US);
G09G3/36 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1989/15] | Titre | Allemand: | Flüssigkristallanzeige mit Kompensation nicht optimaler Spannungsverhältnisse | [1989/15] | Anglais: | LCD compensation for non-optimum voltage conditions | [1989/15] | Français: | Affichage à cristaux liquides avec circuit de compensation pour les conditions de tension non optimales | [1989/15] | Procédure d'examen | 30.05.1990 | Requête en examen déposée [1990/30] | 14.04.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 21.08.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.09.1992 | Taxe de délivrance payée | 25.09.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.11.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.06.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]GB2097971 (CITIZEN WATCH CO LTD); | [A]EP0224869 (HOSIDEN ELECTRONICS CO [JP]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN | Examen | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 4, no 28 (E-1)(510), 8 March 1980 |