EP0303376 - Pompe pour mixtures avec des matières vulnérables [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 03.07.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.07.1992 | Retrait de la demande | publié le 26.08.1992 [1992/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INNOVAC TECHNOLOGY INC. 11851 Dyke Road Richmond British Columbia V7A 4X8 / CA | [N/P] |
Précédent [1989/07] | Pour tous les Etats désignés INNOVAC TECHNOLOGY INC. 11851 Dyke Road Richmond British Columbia V7A 4X8 / CA | Inventeur(s) | 01 /
Breckner, Raymond Anthony 4695 Britannia Drive Richmond British Columbia, V7E 6B2 / CA | [1989/07] | Mandataire(s) | Heath, Derek James, et al BROMHEAD & CO. 19 Buckingham Street London WC2N 6EF / GB | [1989/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88307032.8 | 29.07.1988 | [1989/07] | Numéro de priorité, date | US19870082508 | 07.08.1987 Format original publié: US 82508 | [1989/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0303376 | Date: | 15.02.1989 | Langue: | EN | [1989/07] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0303376 | Date: | 07.06.1989 | Langue: | EN | [1989/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.04.1989 | Classification | IPC: | F04F1/02, E02B8/08 | [1989/07] | CPC: |
F04F1/02 (EP,US);
A01K79/00 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, NL [1989/07] | Titre | Allemand: | Pumpe für Gemenge mit empfindlichem Material | [1989/07] | Anglais: | Frail material slurry pump | [1989/07] | Français: | Pompe pour mixtures avec des matières vulnérables | [1989/07] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 20.10.1989 | Requête en examen déposée [1989/52] | 10.08.1990 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.12.1990 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.06.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 30.07.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.03.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : ) | 01.07.1992 | Demande retirée par le demandeur [1992/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.05.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | US3007416 [ ] (CHILDS WILLIAM S); | DE1131994 [ ] (MEGATOR PUMPS COMPRESSOR); | US3583365 [ ] (HARDEN DARREL G); | DD159661 [ ] (GLUECK BERND) |