EP0319299 - Convertisseur catalytique ou filtre de particules pour les systèmes d'échappement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.04.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.04.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.06.1993 [1993/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [1989/23] | Pour tous les Etats désignés MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
Merry, Richard P. c/o Minnesota Mining and Manufacturing Company 2501 Hudson Road St. Paul Minnesota 55144-1000 / US | [1989/23] | Mandataire(s) | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/23] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 88311395.3 | 01.12.1988 | [1989/23] | Numéro de priorité, date | US19870128792 | 04.12.1987 Format original publié: US 128792 | [1989/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0319299 | Date: | 07.06.1989 | Langue: | EN | [1989/23] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0319299 | Date: | 02.05.1990 | Langue: | EN | [1990/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0319299 | Date: | 17.06.1992 | Langue: | EN | [1992/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.03.1990 | Classification | IPC: | F01N3/28, F01N3/02 | [1989/23] | CPC: |
B01D53/34 (KR);
B01D53/9454 (EP);
C04B26/00 (EP);
C04B28/00 (EP);
F01N13/1888 (EP);
F01N3/0211 (EP);
F01N3/28 (KR);
F01N3/2857 (EP);
F01N3/2864 (EP);
C04B2111/50 (EP);
F01N2310/02 (EP);
F01N2330/06 (EP);
F01N2350/04 (EP);
F01N2350/06 (EP);
F01N2470/10 (EP);
| C-Set: |
C04B26/00, C04B14/206, C04B14/38 (EP);
C04B28/00, C04B14/206, C04B14/38 (EP) | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [1989/23] | Titre | Allemand: | Katalytischer Konverter oder Partikelfilter für Abgasanlagen | [1989/23] | Anglais: | Catalytic converter, particulate filter for exhaust systems | [1989/23] | Français: | Convertisseur catalytique ou filtre de particules pour les systèmes d'échappement | [1989/23] | Procédure d'examen | 23.08.1990 | Requête en examen déposée [1990/42] | 10.04.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.08.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.09.1991 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 13.12.1991 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.01.1992 | Taxe de délivrance payée | 15.01.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.03.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]DE8019813U ; | [AD]US4305992 (LANGER ROGER L, et al); | [A]DE2213540 ; | [A]US4148120 (SIEBELS JOHANN) |