blank Aide rapide
blank Actualité maintenance

Dates prévues pour la maintenance

Interruptions régulières:
entre 5 h 00 et 5 h 15 HEC, du lundi au dimanche.

Autres interruptions
Accessibilité

2022.02.11

en savoir plus...
blank Flash info

Flash Info

La Lettonie participe au Registre fédéré
Cliquez ici pour plus d'informations sur le Registre fédéré.

2025-04-16

en savoir plus...
blank Liens utiles

Extrait du Registre européen des brevets

EP Présentation générale: EP0321201

EP0321201 - Ribozymes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets]
StatutBrevet maintenu dans une forme modifiée
Statut actualisé le  08.10.2004
Base de données mise à jour au 26.04.2025
Dernier événement   Tooltip25.07.2008Changement - donnees relatives a l'opposition/a l'opposant ou au mandataire de l'opposantpublié le 27.08.2008  [2008/35]
Demandeur(s)Pour tous les Etats désignés
Gene Shears Pty Limited
Administration Building CNR Barry Drive-Clunies Ross Street GPO Box 1600
Canberra, ACT 2601 / AU
[N/P]
Précédent [2004/48]Pour tous les Etats désignés
GENE SHEARS PTY LIMITED
Administration Building CNR Barry Drive-Clunies Ross Street GPO Box 1600
Canberra, ACT 2601 / AU
Précédent [1999/20]Pour tous les Etats désignés
Gene Shears Pty Limited
Administration Building CNR Barry Drive-Clunies Ross Street GPO Box 1600
Canberra, ACT 2601 / AU
Précédent [1997/21]Pour tous les Etats désignés
Gene Shears Pty Limited
Suite 1, Building 5, 105 Delhi Road
North Ryde, NSW 2113 / AU
Précédent [1994/38]Pour tous les Etats désignés
GENE SHEARS PTY. LIMITED
A.C.N. 008 651 410, Level 2, 154 Pacific Highway
St. Leonards, NSW 2065 / AU
Précédent [1990/37]Pour tous les Etats désignés
GENE SHEARS PTY. LIMITED
c/o Macphillamy Cummins & Gibson 10th Floor, National Mutual Centre Darwin Place
Canberra City / AU
Précédent [1989/25]Pour tous les Etats désignés
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION
407 Royal Parade
Parkville, VIC 3052 / AU
Inventeur(s)01 / Gerlach, Wayne Lyle
22 Goble Street
Hughes, Austr. Capital Territory, 2605 / AU
02 / Haseloff, James Phillip
17 Hemmant Street
O'Connor, Austr. Capital Territory, 2601 / AU
03 / Jennings, Philip Anthony
13 Lobelia Street
West Chatswood, New South Wales, 2066 / AU
04 / Cameron, Fiona Helen
No. 2 Rounce Avenue
Forestville, New South Wales, 2087 / AU
[1989/25]
Mandataire(s)Almond-Martin, Carol, et al
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 88, Boulevard des Belges
69452 Lyon Cedex 06 / FR
[N/P]
Précédent [1996/25]Almond-Martin, Carol, et al
Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A., 62 rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03 / FR
Précédent [1992/17]Feiler, Lothar (DE)
Patentanwälte Henkel, Feiler, Hänzel & Partner Möhlstrasse 37
D-81675 München / DE
Précédent [1989/25]Stuart, Ian Alexander
MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway
London WC2B 6HP / GB
Numéro de la demande, date de dépôt88311816.814.12.1988
[1989/25]
Numéro de priorité, dateAU1987000591115.12.1987         Format original publié: AU 591187
AU1988000995019.08.1988         Format original publié: AU 995088
AU1988000035309.09.1988         Format original publié: AU 35388
AU1988000130404.11.1988         Format original publié: AU 130488
AU1988000133307.11.1988         Format original publié: AU 133388
[1989/25]
Langue de dépôtEN
Langue de la procédureEN
PublicationType: A2 Demande sans rapport de recherche 
N°:EP0321201
Date:21.06.1989
Langue:EN
[1989/25]
Type: A3 Rapport de recherche 
N°:EP0321201
Date:10.01.1990
Langue:EN
[1990/02]
Type: B1 Fascicule de brevet 
N°:EP0321201
Date:21.12.1994
Langue:EN
[1994/51]
Type: B2 Nouveau fascicule de brevet européen 
N°:EP0321201
Date:24.11.2004
Langue:EN
[2004/48]
Rapport(s) de rechercheRapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le:EP21.11.1989
ClassificationIPC:C12N9/00, C07H21/02, C12N15/00, C12P19/34, A01N57/16
[1989/25]
CPC:
C12N15/113 (EP,KR,US); A01N57/16 (EP); A01N63/00 (KR);
A01N63/60 (EP,US); A61K38/00 (EP,KR); A61P31/12 (EP);
C12N15/8218 (EP,KR); C12N2310/12 (EP,KR); C12N2310/121 (EP);
C12N2310/124 (EP) (-)
Etats contractants désignésAT,   BE,   CH,   DE,   ES,   FR,   GB,   GR,   IT,   LI,   LU,   NL,   SE [1989/25]
TitreAllemand:Ribozyme[1989/25]
Anglais:Ribozymes[1989/25]
Français:Ribozymes[1989/25]
Procédure d'examensuppriméDécision sur la requête en examen accéléré - acceptée: Non
28.03.1990Requête en examen déposée  [1990/22]
20.11.1990Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
25.05.1991Réponse à une notification de la division dexamen
10.12.1991Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06)
19.06.1992Réponse à une notification de la division dexamen
18.02.1993Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
02.06.1993Réponse à une notification de la division dexamen
07.10.1993Requête en examen accéléré déposée
26.11.1993Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04)
01.03.1994Réponse à une notification de la division dexamen
25.03.1994Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui)
10.06.1994Notification relative à l'intention de délivrer le brevet
19.07.1994Taxe de délivrance payée
19.07.1994Taxe publication/d‘impression payée
Demande(s) divisionnaire(s)EP94107862.8  / EP0640688
Opposition(s)Opposant(s)01  20.09.1995  04.10.1995  ADMISSIBLE
Ribozyme Pharmaceuticals Incorporated
2950 Wilderness Place
Boulder, Colorado 80301 / US
Mandataire de l'opposant
Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstrasse 3
81675 München / DE
 [N/P]
Précédent [2008/35]
Opposant(s)01  20.09.1995  04.10.1995  ADMISSIBLE
Ribozyme Pharmaceuticals Incorporated
2950 Wilderness Place
Boulder, Colorado 80301 / US
Mandataire de l'opposant
Vossius & Partner
Siebertstrasse 3
81675 München / DE
Précédent [1995/46]
Opposant(s)01  20.09.1995  04.10.1995  ADMISSIBLE
Ribozyme Pharmaceuticals Incorporated
2950 Wilderness Place
Boulder, Colorado 80301 / US
Mandataire de l'opposant
VOSSIUS & PARTNER
Siebertstrasse 4
D-81675 München / DE
26.10.1995Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition
05.07.1996Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition
02.09.1999Date des procédures orales
01.10.1999Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04)
01.10.1999Envoi du procès-verbal des procédures orales
20.01.2000Réponse à une notification de la division d'opposition
17.03.2000Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04)
21.07.2000Réponse à une notification de la division d'opposition
18.09.2000Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition
16.12.2003Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition
23.06.2004Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée
23.09.2004Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée
Recours après opposition23.11.2000Recours reçu No.  T1127/00
26.01.2001Mémoire exposant les motifs du recours remis
16.12.2003Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée
23.11.2000Recours reçu No.  T1127/00
23.11.2000Mémoire exposant les motifs du recours remis
16.12.2003Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée
16.12.2003Date des procédures orales
22.12.2003Procès-verbal des procédures orales envoyé
Taxes payéesTaxe annuelle
13.12.1990Taxe annuelle Année du brevet 03
27.12.1991Taxe annuelle Année du brevet 04
26.11.1992Taxe annuelle Année du brevet 05
18.11.1993Taxe annuelle Année du brevet 06
14.11.1994Taxe annuelle Année du brevet 07
Dérogation à la compétence  Tooltip
exclusive de la juridiction
unifiée du brevet
Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni.
Citations:Recherche[XPD]WO8804300  (UNIVERSITY PATENTS INC [US])
 [XD]  - NATURE, Vol. 324, 4th December 1986, pages 429-433, A.J. ZAUG et al.: "The Tetrahymena ribozyme acts like an RNA restriction endonuclease".
 [X]  - CELL, Vol. 35, Part 2, December 1983, pages 849-857, C. GUERRIER-TAKADA et al.: "The RNA moiety of ribonuclease P is the catalytic subunit of the enzyme".
 [XD]  - NATURE, Vol. 328, 13th August 1987, pages 596-601, O.C. UHLENBECK: "A small catalytic oligoribonucleotide".
 [Y]  - NATO ASI SERIES A (Plant Mol. Biol.), Vol. 140, 1987, pages 495-502, G. BRUENING et al.: "Non-enzymatic cleavage and ligation of a plant satellite RNA".
 [Y]  - NATURE, Vol. 323, 25th September 1986, pages 349-353, J.M. BUZAYAN et al.: "Non-enzymatic cleavage and ligation of RNAs complementary to a plant virus satellite RNA".
 [YD]  - PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, Vol. 83, December 1986, pages 8859-8862, J.M. BUZAYAN et al.: "Satellite tobacco ringspot virus RNA: A subset of the RNA sequence is sufficient for autolytic processing".
 [YD]  - CELL, Vol. 50, July 3, 1987, pages 9-16, Cell Press, A.C. FORSTER et al.: "Self-cleavage of virusoid RNA is performed by the proposed 55-nucleotide active site".
 [YD]  - CELL, Vol. 49, April 24, 1987, pages 211-220, Cell Press, A.C. FORSTER et al.: "Self-cleavage of plus and minus RNAs of a virusoid and a structural model for the active sites".
 [XPD]  - NATURE, Vol. 334, 18th August 1988, pages 585-591, J. HASELOFF et al.: "Simple RNA enzymes with new and highly specific endoribonuclease activities".
 [XP]  - NATURE, Vol. 334, 21st July 1988, pages 196-197, V. WALBOT et al.: "Plant development and ribozymes for pathogens".
L'OEB décline toute responsabilité quant à l’exactitude des données émanant d'administrations tierces. Il ne garantit notamment pas l'exhaustivité, l'actualité ou la pertinence à des fins spécifiques de ces données.