Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
12.03.1992 | Demande réputée retirée | publié le 29.04.1992 [1992/18] |
18.12.1990 | Changement - mandataire | publié le 06.02.1991 [1991/06] |
08.05.1990 | Premier rapport d'examen | |
10.02.1989 | Requête en examen présentée | publié le 29.03.1989 [1989/13] |
26.11.1988 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 11.01.1989 [1989/02] |