EP0305318 - Procédé de fabrication des canaux d'encre dans une tête d'impression pour une imprimante matricielle à jet d'encre [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 16.07.1991 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 16.07.1991 | Demande réputée retirée | publié le 04.09.1991 [1991/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1989/09] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
Dreinhoff, Karl-Heinz, Dipl.-Ing. Alsterweg 55b D-1000 Berlin 37 / DE | [1989/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 88730181.0 | 12.08.1988 | [1989/09] | Numéro de priorité, date | DE19873729206 | 28.08.1987 Format original publié: DE 3729206 | [1989/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0305318 | Date: | 01.03.1989 | Langue: | DE | [1989/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.12.1988 | Classification | IPC: | B41J3/04, B05D7/22 | [1989/09] | CPC: |
B41J2/1637 (EP,US);
B05D7/22 (EP,US);
B41J2/1615 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/09] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Ausbilden von Tintenkanälen in einem Schreibkopf für eine Tintenmosaikschreibeinrichtung | [1989/09] | Anglais: | Method for the manufacture of ink channels in a print head of an ink jet matrix printer | [1989/09] | Français: | Procédé de fabrication des canaux d'encre dans une tête d'impression pour une imprimante matricielle à jet d'encre | [1989/09] | Dossier détruit : | 02.03.1998 | Procédure dexamen | 27.06.1989 | Requête en examen déposée [1989/34] | 28.02.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1991/36] | 09.04.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1991/36] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.08.1990 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JP5571572 ; | [Y]EP0145880 (NIXDORF COMPUTER AG [DE]); | [A]US4248823 (BADER LEONHARD, et al) | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 4, Nr. 114 (M-26)[596], 15. August 1980, Seite 45M26; & JP-A-55 71 572 (RICOH K.K.) 29-05-1980, & JP5571572 A 00000000 |