EP0390775 - MEULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.11.1992 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.1992 | Demande réputée retirée | publié le 30.12.1992 [1992/53] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OY PARTEK AB 21600 Parainen / FI | [N/P] |
Précédent [1990/41] | Pour tous les Etats désignés OY PARTEK AB SF-21600 Parainen / FI | Inventeur(s) | 01 /
SUNDEN, Fred Ernholm SF-21660 Nagu / FI | 02 /
PALM, Carl-Olof Uudenmaankatu 4 D 84 SF-20500 Turku / FI | 03 /
NURMI, Toivo Puutarhakatu 24 SF-21600 Parainen / FI | 04 /
KEPPO, Martti Torpparintie 9 SF-02180 Espoo / FI | [1990/41] | Mandataire(s) | Geldard, David Guthrie, et al URQUHART-DYKES AND LORD Tower House Merrion Way Leeds West Yorkshire LS2 8PA / GB | [N/P] |
Précédent [1990/41] | Geldard, David Guthrie, et al URQUHART-DYKES AND LORD Tower House Merrion Way Leeds West Yorkshire LS2 8PA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88900370.3 | 15.12.1987 | [1990/41] | WO1987FI00169 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8905712 | Date: | 29.06.1989 | Langue: | EN | [1989/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0390775 | Date: | 10.10.1990 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.06.1989, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1990/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 29.06.1989 | Classification | IPC: | B24D3/12 | [1990/41] | CPC: |
B24D18/0009 (EP);
B24D3/12 (EP);
B24D3/346 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1990/41] | Titre | Allemand: | SCHLEIFSTEIN | [1990/41] | Anglais: | A GRINDSTONE | [1990/41] | Français: | MEULE | [1990/41] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Entrée dans la phase régionale | 07.06.1990 | Taxe nationale de base payée | 07.06.1990 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.06.1990 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.05.1989 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 07.06.1990 | Requête en examen déposée [1990/41] | 01.07.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/53] | 04.08.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/53] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.06.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.01.1992 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4588443 (BACHE HANS H [DK]) | [A] - C.A. Vol. 95 (1981):137231g |