Etats contractants désignés | DE | | FR | | Procédure dexamen | 13.12.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0}
[1992/21] | Entrée dans la phase régionale | 29.09.1989 | Taxe nationale de base payée | | 29.09.1989 | Taxe de recherche payée | | 29.09.1989 | Taxe(s) de désignation payée(s) | | 29.09.1989 | Taxe d'examen payée | | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.05.1991 | 04   M06  
Pas encore payé | Données INPADOC Tooltip | L'OEB n'est pas responsable de l'exactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à l'égard d'un but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de l'événement: | 28.03.1990 | | Description de l'événement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE FR | | Date de l'événement: | 28.03.1990 | | Description de l'événement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19890929 | | Date de l'événement: | 20.05.1992 | | Description de l'événement: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19911104 | | Date de l'événement: | 10.02.1990 | | Description de l'événement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de l'événement: | 27.03.1992 | | Description de l'événement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |