EP0359763 - BOITIER MODULAIRE EXTENSIBLE POUR APPAREIL ELECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 27.03.1992 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.03.1992 | Demande réputée retirée | publié le 20.05.1992 [1992/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés RACAL DATA COMMUNICATIONS INC. 1601 North Harrison Parkway Sunrise Florida 33323 / US | [N/P] |
Précédent [1990/13] | Pour tous les Etats désignés RACAL DATA COMMUNICATIONS INC. 1601 North Harrison Parkway Sunrise Florida 33323 / US | Inventeur(s) | 01 /
BURON, Douglas, J. 9838 N.W. 3rd Street Plantation, FL 33324 / US | 02 /
STEINMAN, Sheldon 3842 S.W. 67th Terrace Miramar, FL 33023 / US | 03 /
WRAY, Donald, L. 8711 N.W. 48th Court Lauderdale, FL 33321 / US | [1990/13] | Mandataire(s) | Obee, Robert William Racal Group Services Ltd. Group Legal Department Richmond Court 309 Fleet Road Fleet, Hampshire GU13 8BU / GB | [N/P] |
Précédent [1990/13] | Obee, Robert William Racal Group Services Ltd. Group Legal Department Richmond Court 309 Fleet Road Fleet, Hampshire GU13 8BU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88904033.3 | 04.04.1988 | [1990/13] | WO1988US01013 | Numéro de priorité, date | US19870042186 | 24.04.1987 Format original publié: US 42186 | [1990/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8808662 | Date: | 03.11.1988 | Langue: | EN | [1988/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0359763 | Date: | 28.03.1990 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.11.1988, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1990/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.11.1988 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.01.1990 | Classification | IPC: | H05K7/20, H05K5/02, H01R23/68, H01R13/658 | [1990/13] | CPC: |
B22C1/2253 (EP,US);
H05K7/1435 (EP,US);
H05K7/1461 (EP,US);
Y10S439/928 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR [1990/13] | Titre | Allemand: | MODULARES AUSDEHNBARES GEHÄUSE FÜR ELEKTRONISCHES GERÄT | [1990/13] | Anglais: | MODULAR EXPANDABLE HOUSING ARRANGEMENT FOR ELECTRONIC APPARATUS | [1990/13] | Français: | BOITIER MODULAIRE EXTENSIBLE POUR APPAREIL ELECTRONIQUE | [1990/13] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Entrée dans la phase régionale | 29.09.1989 | Taxe nationale de base payée | 29.09.1989 | Taxe de recherche payée | 29.09.1989 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.09.1989 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.09.1988 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: DE | 29.09.1989 | Requête en examen déposée [1990/13] | 04.11.1991 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1992/21] | 13.12.1991 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1992/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 02.05.1991 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [ ] - No further document | Recherche internationale | [A]US4226491 (KAZAMA KAZUO, et al); | [A]US4401351 (RECORD GRANT C [US]); | [A]US4466049 (CHANEY JOHN W [US], et al); | [A]US4501460 (SISLER JOHN R [US]); | [A]US4558914 (PRAGER JAY M [US], et al) |