EP0326594 - COMPOSITIONS AQUEUSES CONTENANT DU BORE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.1995 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.07.1995 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 13.09.1995 [1995/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UNITED STATES BORAX & CHEMICAL CORPORATION 3075 Wilshire Boulevard Los Angeles California 90010 / US | [N/P] |
Précédent [1989/32] | Pour tous les Etats désignés UNITED STATES BORAX & CHEMICAL CORPORATION 3075 Wilshire Boulevard Los Angeles, California 90010 / US | Inventeur(s) | 01 /
MALOUF, George, M. 19 Elderberry Irvine, CA 92715 / US | 02 /
DOCKS, Edward, L. 5843 E. Teton Avenue Orange, CA 92667 / US | [1989/32] | Mandataire(s) | Cresswell, Thomas Anthony, et al J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [1995/31] | Cresswell, Thomas Anthony, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | ||
Précédent [1989/32] | Myerscough, Philip Boyd J.A.KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 88906578.5 | 29.06.1988 | [1989/32] | WO1988US02218 | Numéro de priorité, date | US19870069906 | 06.07.1987 Format original publié: US 69906 | US19880155775 | 16.02.1988 Format original publié: US 155775 | [1989/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO8900154 | Date: | 12.01.1989 | Langue: | EN | [1989/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0326594 | Date: | 09.08.1989 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 12.01.1989, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [1989/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0326594 | Date: | 21.09.1994 | Langue: | EN | [1994/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 12.01.1989 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.11.1989 | Classification | IPC: | C05G3/02 | [1989/32] | CPC: |
C05G5/23 (EP,US);
Y10S71/903 (EP,US)
| C-Set: |
C05G5/23, C05G3/60 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, DE, FR, GB, IT, SE [1989/32] | Titre | Allemand: | WÄSSRIGE BOR ENTHALTENDE ZUSAMMENSETZUNGEN | [1989/32] | Anglais: | AQUEOUS BORON-CONTAINING COMPOSITIONS | [1989/32] | Français: | COMPOSITIONS AQUEUSES CONTENANT DU BORE | [1989/32] | Entrée dans la phase régionale | 01.03.1989 | Taxe nationale de base payée | 01.03.1989 | Taxe de recherche payée | 01.03.1989 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.03.1989 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.03.1989 | Requête en examen déposée [1989/32] | 27.12.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.07.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.02.1993 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.08.1993 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.12.1993 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 28.03.1994 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.06.1994 | Taxe de délivrance payée | 22.06.1994 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 22.06.1995 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1995/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.06.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.06.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.06.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 21.09.1994 | SE | 21.12.1994 | [1995/29] | Citations: | Recherche | [Y]GB1036785 (UNITED STATES BORAX CHEM); | [X]DE3536417 (DESOWAG BAYER HOLZSCHUTZ GMBH [DE]); | [XP]EP0242753 (WOLMAN GMBH DR [DE]) | Recherche internationale | [A]US4119552 (DAVIS BRYAN TERENCE, et al) |