EP0386298 - Revêtements stabilisés aux ultraviolets [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.01.1993 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 17.09.2008 [2008/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady NY 12345 / US | ||
Précédent [1990/37] | Pour tous les Etats désignés GENERAL ELECTRIC COMPANY 1 River Road Schenectady New York 12305 / US | Inventeur(s) | 01 /
Moore, James Eugene 901 Lower New Harmony Road Mt. Vernon Indiana 47620 / US | 02 /
Factor, Arnold (NMN) 28 County Fair Lane Scotia New York 12302 / US | 03 /
Miranda, Peter Martin 22 Woodruf Drive Scotia New York 12302 / US | [1990/37] | Mandataire(s) | Catherine, Alain General Electric France Service de Propriété Industrielle 18, rue Horace Vernet 92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [1990/37] | Catherine, Alain General Electric France Service de Propriété Industrielle 18 Rue Horace Vernet F-92136 Issy-Les-Moulineaux Cedex / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 89104234.3 | 10.03.1989 | [1990/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0386298 | Date: | 12.09.1990 | Langue: | EN | [1990/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.12.1989 | Classification | IPC: | C09D133/04, C08K5/3475, C08J7/04 | [1990/37] | CPC: |
C08K5/3475 (EP,US);
C08F20/18 (EP,US);
C08J7/0427 (EP,US);
C08J7/043 (EP,US);
C08J7/046 (EP,US);
C09D4/00 (EP,US);
| C-Set: |
C09D4/00, C08F220/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL [1990/37] | Titre | Allemand: | UV-stabilisierte Beschichtungen | [1990/37] | Anglais: | Uv-stabilized coatings | [1990/37] | Français: | Revêtements stabilisés aux ultraviolets | [1990/37] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure dexamen | 20.12.1990 | Requête en examen déposée [1991/09] | 15.04.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.09.1992 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [1993/09] | 02.10.1992 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [1993/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.01.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0057160 ; | [A]US4556606 (OLSON DANIEL R [US]); | [Y]EP0274595 (GEN ELECTRIC [US]) |