EP0334388 - Procédé de revêtement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.07.1994 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.07.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.09.1994 [1994/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mazda Motor Corporation 3-1, Shinchi Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | [N/P] |
Précédent [1989/39] | Pour tous les Etats désignés Mazda Motor Corporation No. 3-1, Shinchi Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tanimoto, Yoshio Mazda Motor Corporation 3-1 Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | 02 /
Nakahama, Tadamitsu Mazda Motor Corporation 3-1 Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | 03 /
Yamane, Tabakazu Mazda Motor Corporation 3-1 Shinchi, Fuchu-cho Aki-gun Hiroshima-ken / JP | [1989/39] | Mandataire(s) | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [1989/39] | LOUIS, PÖHLAU, LOHRENTZ & SEGETH Ferdinand-Maria-Strasse 12 D-82319 Starnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89105442.1 | 28.03.1989 | [1989/39] | Numéro de priorité, date | JP19880071333 | 25.03.1988 Format original publié: JP 7133388 | JP19880071334 | 25.03.1988 Format original publié: JP 7133488 | JP19880071338 | 25.03.1988 Format original publié: JP 7133888 | [1989/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0334388 | Date: | 27.09.1989 | Langue: | EN | [1989/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0334388 | Date: | 27.03.1991 | Langue: | EN | [1991/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0334388 | Date: | 29.09.1993 | Langue: | EN | [1993/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.02.1991 | Classification | IPC: | B05D3/00, B05D7/14, B05D7/16 | [1989/39] | CPC: |
B05B13/0221 (EP,US);
B05B16/20 (EP,US);
B05D1/002 (EP,US);
B05D3/0272 (EP,US);
B05B13/0452 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [1989/39] | Titre | Allemand: | Beschichtungsverfahren | [1989/39] | Anglais: | Coating method | [1989/39] | Français: | Procédé de revêtement | [1989/39] | Procédure d'examen | 07.04.1989 | Requête en examen déposée [1989/39] | 31.03.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.08.1992 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 01.04.1993 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.06.1993 | Taxe de délivrance payée | 29.06.1993 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.06.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.03.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.03.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]EP0261644 (MAZDA MOTOR [JP]) |