EP0340462 - Four à tambour rotatif pour sécher ou mélanger des matériaux susceptibles de couler ou de ruisseler [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.06.1994 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.06.1994 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.08.1994 [1994/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deutag Asphalttechnik GmbH Siegburger Strasse 229 D-50679 Köln / DE | [1993/02] |
Précédent [1989/45] | Pour tous les Etats désignés Deutag-Mischwerke GmbH Siegburger Strasse 229 D-5000 Köln 21 (Deutz) / DE | Inventeur(s) | 01 /
Linxen, Ingolf, Ing. (grad.) Hofreitenstrasse 38 D-7560 Gaggenau-Selbach / DE | [1989/45] | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [1989/45] | Selting, Günther, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte von Kreisler, Selting, Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89105913.1 | 05.04.1989 | [1989/45] | Numéro de priorité, date | DE19883815104 | 04.05.1988 Format original publié: DE 3815104 | [1989/45] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP0340462 | Date: | 08.11.1989 | Langue: | DE | [1989/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0340462 | Date: | 11.08.1993 | Langue: | DE | [1993/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.06.1989 | Classification | IPC: | F27B7/16, F26B11/14 | [1989/45] | CPC: |
F27B7/161 (EP);
F26B11/0477 (EP);
F27B7/16 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, FR, LI, NL [1989/45] | Titre | Allemand: | Drehofen zum Trocknen und/oder Mischen von rieselfähigem Material | [1989/45] | Anglais: | Rotating-drum furnace for drying or mixing freely flowing materials | [1989/45] | Français: | Four à tambour rotatif pour sécher ou mélanger des matériaux susceptibles de couler ou de ruisseler | [1989/45] | Procédure d'examen | 28.03.1990 | Requête en examen déposée [1990/21] | 08.07.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.11.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.06.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 12.10.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.12.1992 | Taxe de délivrance payée | 10.12.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 12.05.1994 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1994/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.04.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.04.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]FR1116508 (CIE DE FIVES LILLE); | [A]BE858730 (OBOURG SA CIMENTS); | [X]US4189300 (BUTLER THEODORE G [US]); | [X]FR2441682 (CREUSOT LOIRE); | [A]EP0030403 (METALLGESELLSCHAFT AG [DE], et al); | [X]EP0032468 (CREUSOT LOIRE [FR]) |