EP0351508 - Procédé d'ajustage automatique d'un générateur de radiodiagnostic à la résistance du réseau d'alimentation et générateur de radiodiagnostic [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.03.1993 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.03.1993 | Retrait de la demande | publié le 05.05.1993 [1993/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [1993/14] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | ||
Précédent [1992/38] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-8000 München 2 / DE | ||
Précédent [1990/52] | Pour tous les Etats désignés TRANSFORMATOREN- UND ROENTGENWERK GmbH Overbeckstrasse 48 O-8030 Dresden / DE | ||
Précédent [1990/04] | Pour tous les Etats désignés VEB Transformatoren- und Röntgenwerk "Hermann Matern" Overbeckstrasse 48 DDR-8030 Dresden / DD | Inventeur(s) | 01 /
Sackmann, Otto Nachtflügelweg 12 DDR-8051 Dresden / DD | 02 /
Reuther, Roland, Dipl.-Ing. Elsasser Strasse 7 DDR-8019 Dresden / DD | 03 /
Heyne, Rainer, Dipl.-Ing. Scharfenberger Strasse 40 DDR-8030 Dresden / DD | [1990/04] | Mandataire(s) | (deleted) | [1992/38] |
Précédent [1990/04] | Patentanwälte Beetz - Timpe - Siegfried Schmitt-Fumian - Mayr Steinsdorfstrasse 10 D-80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89108298.4 | 09.05.1989 | [1990/04] | Numéro de priorité, date | DD19530003180 | 19.07.1988 Format original publié: DD 318053 | DD19540003180 | 19.07.1988 Format original publié: DD 318054 | [1990/04] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0351508 | Date: | 24.01.1990 | Langue: | DE | [1990/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0351508 | Date: | 20.03.1991 | Langue: | DE | [1991/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.01.1991 | Classification | IPC: | H05G1/26, H05G1/46 | [1990/04] | CPC: |
H05G1/26 (EP);
H05G1/10 (EP);
H05G1/46 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1990/04] | Titre | Allemand: | Verfahren zur selbsttätigen Anpassung eines Röntgendiagnostikgenerators an den Speisenetzwiderstand und Röntgendiagnostikgenerator | [1990/04] | Anglais: | Method for automatically matching an X-ray diagnostic generator with the mains resistance, and the X-ray diagnostic generator | [1990/04] | Français: | Procédé d'ajustage automatique d'un générateur de radiodiagnostic à la résistance du réseau d'alimentation et générateur de radiodiagnostic | [1990/04] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 11.09.1991 | Requête en examen déposée [1991/45] | 01.12.1992 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.03.1993 | Demande retirée par le demandeur [1993/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.05.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.05.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP57132700 ; | [A]DE2756869 ; | [A]FR2134403 ; | [A]DE3610438 ; | [XP]US4811374 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 6, Nr. 230 (E-142)[1108], 16. November 1982; & JP-A-57 132 700 (TOKYO SHIBAURA DENKI K.K.) 17-08-1982, & JP57132700 A 00000000 |