EP0355317 - Procédé et dispositif pour la purification d'air d'échappement d'un sécheur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.03.1992 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.03.1992 | Retrait de la demande | publié le 29.04.1992 [1992/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pfleiderer Industrie GmbH & Co. KG Ingolstädter Strasse 51 D-8430 Neumarkt / DE | [N/P] |
Précédent [1990/09] | Pour tous les Etats désignés PFLEIDERER INDUSTRIE GMBH & CO. KG Ingolstädter Strasse 51 D-8430 Neumarkt / DE | Inventeur(s) | 01 /
Vaget, Herbert Stefan Oberes Griesfeld 50 D-8170 Griesfeld 50 / DE | [1990/09] | Mandataire(s) | Matschkur, Lindner, Blaumeier Postfach 11 91 09 90101 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [1990/09] | Matschkur, Götz, Lindner Patent- und Rechtsanwälte Postfach 11 91 09 D-90101 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89111554.5 | 24.06.1989 | [1990/09] | Numéro de priorité, date | DE19883822943 | 07.07.1988 Format original publié: DE 3822943 | DE19893919512 | 15.06.1989 Format original publié: DE 3919512 | [1990/09] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0355317 | Date: | 28.02.1990 | Langue: | DE | [1990/09] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0355317 | Date: | 18.04.1990 | Langue: | DE | [1990/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.02.1990 | Classification | IPC: | B01D53/34 | [1990/09] | CPC: |
B01D53/72 (EP);
B01D5/003 (EP);
B01D5/009 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1990/09] | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Trocknerabluft | [1990/09] | Anglais: | Process and device for purifying waste air from a dryer | [1990/09] | Français: | Procédé et dispositif pour la purification d'air d'échappement d'un sécheur | [1990/09] | Dossier détruit : | 12.06.1999 | Procédure d'examen | 16.10.1990 | Requête en examen déposée [1990/50] | 30.10.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.03.1992 | Demande retirée par le demandeur [1992/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE3628108 ; | [A]FR2523280 ; | [A]EP0038444 ; | [A]EP0208156 ; | [A]DE3304484 |