EP0348966 - Générateur d'impulsions de déclenchement de l'impulsion de synchronisation de couleur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.10.1993 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.10.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 08.12.1993 [1993/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | Pour tous les Etats désignés TOSHIBA AUDIO VIDEO ENGINEERING CO., LTD. 3-3-9, Shinbashi Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [1990/01] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | ||
Pour tous les Etats désignés TOSHIBA AUDIO VIDEO ENGINEERING CO., LTD. 3-3-9, Shinbashi Minato-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Hagino, Hideyuki c/o Intellectual Property Div. K.K. TOSHIBA 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | 02 /
Okada, Teruo c/o Intellectual Property Div. K.K. TOSHIBA 1-1 Shibaura 1-chome Minato-ku Tokyo 105 / JP | [1990/01] | Mandataire(s) | Lehn, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/01] | Lehn, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89111828.3 | 29.06.1989 | [1990/01] | Numéro de priorité, date | JP19880161342 | 29.06.1988 Format original publié: JP 16134288 | [1990/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0348966 | Date: | 03.01.1990 | Langue: | EN | [1990/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0348966 | Date: | 28.02.1990 | Langue: | EN | [1990/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0348966 | Date: | 16.12.1992 | Langue: | EN | [1992/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.01.1990 | Classification | IPC: | H04N9/455 | [1990/01] | CPC: |
H04N9/455 (EP,US);
H03K3/02 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1990/01] | Titre | Allemand: | Burst-Torimpulserzeugungsschaltung | [1990/01] | Anglais: | Burst gate pulse generating circuit | [1990/01] | Français: | Générateur d'impulsions de déclenchement de l'impulsion de synchronisation de couleur | [1990/01] | Procédure d'examen | 29.06.1989 | Requête en examen déposée [1990/01] | 03.03.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 22.06.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.09.1992 | Taxe de délivrance payée | 15.09.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.09.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.12.1990 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.06.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3949418 (SRIVASTAVA GOPAL KRISHNA); | [A]GB2146199 (RCA CORP) |