EP0350966 - Décaleur multiple [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.08.2001 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.10.2005 | Changement: numéro du recours | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Précédent [2000/42] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210-8572 / JP | ||
Précédent [1995/34] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | ||
Précédent [1990/03] | Pour tous les Etats désignés KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tokumaru, Takeji 1615-12, Nakata-cho Izumi-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken / JP | [1990/03] | Mandataire(s) | Lehn, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Précédent [1990/03] | Lehn, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patentanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89113058.5 | 17.07.1989 | [1990/03] | Numéro de priorité, date | JP19880175222 | 15.07.1988 Format original publié: JP 17522288 | [2000/47] |
Précédent [1990/03] | JP19880017522 | 15.07.1988 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0350966 | Date: | 17.01.1990 | Langue: | EN | [1990/03] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0350966 | Date: | 14.08.1991 | Langue: | EN | [1991/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0350966 | Date: | 18.10.2000 | Langue: | EN | [2000/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.06.1991 | Classification | IPC: | G06F5/01 | [1990/03] | CPC: |
G06F5/015 (EP,US);
H03K17/00 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1990/03] | Titre | Allemand: | Multipositionsverschieber | [1990/03] | Anglais: | Barrel shifter | [1990/03] | Français: | Décaleur multiple | [1990/03] | Procédure d'examen | 17.07.1989 | Requête en examen déposée [1990/03] | 17.06.1994 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.12.1994 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.02.1995 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.06.1995 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.03.1996 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.09.1996 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.04.1997 | Date des procédures orales | 14.05.1997 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 14.05.1997 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 10.01.2000 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 14.01.2000 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.04.2000 | Taxe de délivrance payée | 04.04.2000 | Taxe publication/d‘impression payée | Recours après examen | 14.07.1997 | Recours reçu No. T1031/97 | 16.09.1997 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 01.07.1999 | Résultat de la procédure de recours : renvoy pour délivrance | 01.07.1999 | Date des procédures orales | 05.07.1999 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Opposition(s) | 19.07.2001 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2001/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 12.07.1993 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.07.1994 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.07.1995 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.07.1996 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.07.1997 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 08.07.1998 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.07.1999 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 12.07.2000 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0228948 (THOMSON CSF [FR]) | [A] - PROCEEDINGS OF THE IEEE: ICCC 19080 October 1980, PORT CHESTER, NY, USA pages 1184 - 1187; BLOCK ET AL: 'Architecture for VLSI-circuits in digital signal processing ' | Examen | GB2090447 | EP0130413 |