EP0354996 - Dispositif à fibres optiques pour mesurer des positions absolues [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.09.1993 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.09.1993 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 18.11.1993 [1993/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DORNIER GMBH Postfach 1420 88004 Friedrichshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1990/08] | Pour tous les Etats désignés DORNIER GMBH Postfach 1420 D-88004 Friedrichshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Sontag, Heinz, Dr. Dipl.-Phys. Rebhalde 6 D-7990 Friedrichshafen / DE | 02 /
Elias, Hartmut, Dipl.-Phys. Unterer Schützenrain 16 D-7758 Meersburg / DE | 03 /
Ludwig, Wolfgang, Dr. Dipl.-Phys. Seeblickstrasse 8 CH-8274 Trägerwilen / CH | 04 /
Fritsch, Walter, Dipl.-Ing. J.P.-Hebelstrasse 11 D-7778 Markdorf / DE | 05 /
Eschner, Wolfgang, Dr. Dipl.-Phys. Baitenhauser Strasse 5 D-7758 Daisendorf / DE | 06 /
Hundhausen, Rainer, Dr. Dipl.-Phys. Normannenweg 46 D-7997 Immenstaad / DE | 07 /
Kratz, Harald, Dipl.-Ing. Untere Holunderstaffel 15 D-7992 Tettnang / DE | [1990/08] | Mandataire(s) | Landsmann, Ralf Dornier GmbH LHG 88039 Friedrichshafen / DE | [N/P] |
Précédent [1990/08] | Landsmann, Ralf, Dipl.-Ing. Dornier GmbH FNS 003 D-88039 Friedrichshafen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 89113064.3 | 17.07.1989 | [1990/08] | Numéro de priorité, date | DE19883826067 | 30.07.1988 Format original publié: DE 3826067 | [1990/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP0354996 | Date: | 21.02.1990 | Langue: | DE | [1990/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP0354996 | Date: | 14.03.1990 | Langue: | DE | [1990/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP0354996 | Date: | 25.11.1992 | Langue: | DE | [1992/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.01.1990 | Classification | IPC: | G01B11/00, G01D5/26 | [1990/08] | CPC: |
G01D5/268 (EP,US);
G01B11/002 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [1990/08] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur faseroptischen Messung von Absolutpositionen | [1990/08] | Anglais: | Fibre-optical device to measure absolute positions | [1990/08] | Français: | Dispositif à fibres optiques pour mesurer des positions absolues | [1990/08] | Procédure d'examen | 19.04.1990 | Requête en examen déposée [1990/24] | 04.03.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.06.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.08.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.10.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.12.1991 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.12.1991 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.04.1992 | Envoi de la notification relative à l'intention de délivrer le brevet (Accord : Oui) | 25.05.1992 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.07.1992 | Taxe de délivrance payée | 03.07.1992 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.08.1993 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [1993/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.10.1991 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.07.1992 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.1991 | 03   M06   Taxe payée le   16.10.1991 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]JP58070346 ; | [X]FR2194949 (SELCOM AB [SE]); | [X]DE3511330 (SIEMENS AG [DE]); | [X]DE3643842 (LEUZE ELECTRONIC GMBH & CO [DE]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 7, Nr. 164 (P-211)[1309], 19. Juli 1983; & JP-A-58 070 346 (ASAHI DOW K.K.) 26-04-1983, & JP58070346 A 00000000 |